Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Cybulski
Miejsce urodzenia: Piotrków Trybunalski
Data urodzenia: 05-03-1931
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Zofia
Członek PZPR od 18.07.1953. W okresie do 1975 pełnił w Piotrkowie Trybunalskim następujące funkcje partyjne: członek KZ PZPR, sekretarz OOP PZPR, II sekretarz KZ PZPR - brak bliższych danych.
Członek ZWM w Piotrkowie Trybunalskim w 1948. Członek ZMP 1948-1956 w Piotrkowie Trybunalskim. Przewodniczący Koła Szkolnego ZMP w Piotrkowie - brak bliższych danych.
Przewodniczący Zarządu ORMO w Piotrkowie Trybunalskim od 1969 - brak bliższych danych.
W 1959 ukończył WUML - brak bliższych danych.
W trakcie kariery partyjnej uzupełniał wykształcenie - w 1980 ukończł Zawodowe Studium Administacyjne na Uniwersytecie Łódzkim uzyskując tytuł administratywisty i wykształcenie wyższe administracyjne.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I Sekretarz | KZ w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego Sigmatex | Piotrków Trybunalski | PZPR | 16-06-1975 | 30-09-1977 | AP Piotrków Trybunalski, zespół KW PZPR, sygn. 393/86, karta osobowa | |
Starszy Inspektor Ds. Ewidencji | Wydział Organizacyjny | KW | Piotrków Trybunalski | PZPR | 01-10-1977 | 1977 | AP Piotrków Trybunalski, zespół KW PZPR, sygn. 393/86, karta osobowa |
Starszy Inspektor Ds. Działaczy Ruchu Robotniczego | KW | Piotrków Trybunalski | PZPR | 16-12-1977 | 17-12-1981 | AP Piotrków Trybunalski, zespół KW PZPR, sygn. 393/86, karta osobowa | |
Z-Ca Kierownika | Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Piotrkowie Trybunalskim | KW | Piotrków Trybunalski | PZPR | 18-12-1981 | 30-04-1982 | AP Piotrków Trybunalski, zespół KW PZPR, sygn. 393/86, karta osobowa |
Kierownik | Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Piotrkowie Trybunalskim | KW | Piotrków Trybunalski | PZPR | 01-05-1982 | 31-12-1986 | AP Piotrków Trybunalski, zespół KW PZPR, sygn. 393/86, karta osobowa |
Starszy Instruktor Ds. Obrony Cywilnej | KW | Piotrków Trybunalski | PZPR | 01-01-1987 | 31-01-1990 | AP Piotrków Trybunalski, zespół KW PZPR, sygn. 393/86, karta osobowa |