Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Henryk
Nazwisko: Ozga
Miejsce urodzenia: TOMASZÓWKA
Data urodzenia: 17-10-1930
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina
Nazwisko: Ozga
Miejsce urodzenia: TOMASZÓWKA
Data urodzenia: 17-10-1930
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina
Służba w KBW w Warszawie (1951-1953). W okresie 12.06.1962-19.06.1965 praca w Komendaturze w Zarządzie Administracyjno-Gospodarczym.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT OGÓLNOADMINISTRACYJNY, WYDZIAŁ OGÓLNY, FILIA KANCELARII OGÓLNEJ W KSAWEROWIE | KANCELISTA | - | 01-12-1953 |
|
||||||
MBP | WARSZAWA | GABINET MINISTRA, WYDZIAŁ I, KANCELARIA GŁÓWNA | BIURALISTA | - | 15-09-1954 | |||||||
KdsBP | WARSZAWA | GABINET PRZEWODNICZĄCEGO, SEKRETARIAT OGÓLNY, KANCELARIA GŁÓWNA | MŁODSZY REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
KdsBP | WARSZAWA | GABINET PRZEWODNICZĄCEGO, SEKRETARIAT OGÓLNY, KANCELARIA GŁÓWNA | REFERENT | brak stopnia | 01-04-1956 | 20-12-1956 | ||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO OCHRONY RZĄDU, WYDZIAŁ IV, SEKCJA I | EKSPEDIENT | brak stopnia | 01-10-1957 | 12-06-1962 | ||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "T", WYDZIAŁ I, SEKCJA II | PODOFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 20-06-1965 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "T", WYDZIAŁ I, SEKCJA II | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-04-1966 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "T", WYDZIAŁ I, SEKCJA II | OFICER | - | 01-04-1967 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT TECHNIKI, WYDZIAŁ I, SEKCJA II | OFICER | - | 15-06-1971 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT TECHNIKI, WYDZIAŁ I, SEKCJA II | STARSZY TECHNIK | - | 01-01-1975 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT TECHNIKI, WYDZIAŁ I, SEKCJA II | INSPEKTOR | - | 01-11-1975 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT TECHNIKI, WYDZIAŁ I | INSPEKTOR | kpt. | 01-10-1977 | 15-03-1990 |