Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Wiśniewski
Miejsce urodzenia: Szubin
Data urodzenia: 03-05-1927
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Janina
Członek PZPR od 1948. Zastępca Kierownika Wydziału Kadr Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bydgoszczy w 1975. Członek Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w Bydgoszczy w 1979. Sekretarz Miejskiej Komisji Kontroli Partyjnej Komitetu Miejskiego PZPR w Bydgoszczy do 18.04.1985. Źródła: AP Bydgoszcz, KW PZPR w Bydgoszczy, 1935/51/IV/435, k. 8; Tamże, 1935/51/IV/448, k. 112; Tamże, 1935/51/IV/468, k. 96; Tamże, karta zarobkowa KW 657; Tamże, listy płac KW; KM PZPR w Bydgoszczy, 1936/366, k. 125.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instruktor | Wydział Administracyjny | Komitet Wojewódzki | Bydgoszcz | PZPR | 11-10-1960 | 1971 | AP Bydgoszcz, KW PZPR w Bydgoszczy, karta zarobkowa KW 657. |
Zastępca Kierownika | INSPEKTORAT KADR | Komitet Wojewódzki | Bydgoszcz | PZPR | 30-07-1971 | AP Bydgoszcz, KW PZPR w Bydgoszczy, 1935/51/750, b.p. | |
Starszy Inspektor | Wydział Kadr | Komitet Wojewódzki | Bydgoszcz | PZPR | 01-06-1975 | 6-09-1979 | AP Bydgoszcz, KW PZPR w Bydgoszczy, 1935/51/IV/435, k. 8. |
Przewodniczący | MIEJSKA KOMISJA KONTROLI PARTYJNEJ | Komitet Miejski | Bydgoszcz | PZPR | 06-09-1979 | 10-06-1981 | AP Bydgoszcz, KW PZPR w Bydgoszczy, 1935/51/IV/435, k. 8; Tamże, 1935/51/IV/448, k. 112. |
Członek | Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej | Komitet Wojewódzki | Bydgoszcz | PZPR | 15-12-1979 | AP Bydgoszcz, KW PZPR w Bydgoszczy, 1935/51/330, k. 415. |