Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Sabina Teresa
Nazwisko: Dobosz
Nazwisko rodowe: Zawisza
Miejsce urodzenia: Pasieki
Data urodzenia: 07-11-1934
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Natalia
Nazwisko: Dobosz
Nazwisko rodowe: Zawisza
Miejsce urodzenia: Pasieki
Data urodzenia: 07-11-1934
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Natalia
Członek PZPR od 1959 r.
Nauczyciel, m. in. dyrektor Szkoły Podstawowej w Pniewniku.
była naczelnikiem gminy Korytnica.
Pełniła funkcję członka Egzekutywy KG PZPR, sekretarza KG PZPR (brak bliższych danych).
Delegat na IX Zjazd PZPR.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Członek | Egzekutywa | Komitet Wojewódzki | Siedlce | PZPR | 20-06-1981 | 18-10-1986 | APS, KW PZPR Siedlce, 13, 17; PZPR w województwie siedleckim 1975-1984, oprac. T. Sosnowska, s. 96, 112 |
Członek | Komitet Wojewódzki | Siedlce | PZPR | 20-06-1981 | 1989 | APS, KW PZPR Siedlce, 13, 17, 22, 67; PZPR w województwie siedleckim 1975-1984, oprac. T. Sosnowska, s. 82, 100 | |
Członek | Komitet Centralny | Warszawa | PZPR | 20-07-1981 | 2-07-1986 | PZPR. Zjazdy, plenarne posiedzenia..., oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, s. 21 |