Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Wiśniewski
Miejsce urodzenia: Wyszków
Data urodzenia: 07-09-1956
Imię ojca: Jan
Imię matki: Halina
Nazwisko: Wiśniewski
Miejsce urodzenia: Wyszków
Data urodzenia: 07-09-1956
Imię ojca: Jan
Imię matki: Halina
W PZPR od 21.06.1978 r. Od 1980 do 1982 r. przewodniczący Zarządu Miejskiego w Wyszkowie i członek Zarządu Wojewódzkiego ZSMP w Ostrołęce. W latach 1982-1985 słuchacz Akademii Nauk Społecznych przy KC PZPR.
Źródło: AAN, Akademia Nauk Społecznych, sygn. 450/22/33.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierownik | Rejonowy Ośrodek Pracy Ideowo Wychowawczej Wyszków | Komitet Wojewódzki | Ostrołęka | PZPR | 22-08-1985 | 17-05-1986 | AP m.st. Warszawy: 1838/126, k. 138, 1838/128, k. 42 |
Sekretarz | Komitet Miasta i Gminy | Wyszków | PZPR | 17-05-1986 | 19-01-1989 | AP m.st. Warszawy: 1838/128, k. 42, 1838/136, k. 1 | |
I Sekretarz | Komitet Miasta i Gminy | Wyszków | PZPR | 19-01-1989 | AP m.st. Warszawy 1838/136, k. 1 |