Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Jerzy
Nazwisko: Markuszewski
Miejsce urodzenia: ŻYRARDÓW
Data urodzenia: 16-06-1921
Imię ojca: Nikodem
Imię matki: Władysława
Nazwisko: Markuszewski
Miejsce urodzenia: ŻYRARDÓW
Data urodzenia: 16-06-1921
Imię ojca: Nikodem
Imię matki: Władysława
W okresie 31.07.1979-7.09.1979 do dyspozycji ministra obrony narodowej.
Rozbieżności w przebiegu służby: wg karty przebiegu służby: w dniu 7.09.1979 skierowany do Oddziału Kadr i Szkolenia Szefostwa WSW, wg zobowiązana zwolnionego: w dniu 7.09.1979 zwolniony z jednostki wojskowej nr 4552.
W 1962 Wyższa Szkoła KGB w Moskwie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSPW | ŁÓDŹ | BRAK DANYCH | SŁUCHACZ | - | 09-1945 |
|
||||||
OSI | MIŃSK MAZOWIECKI | BRAK | ZASTĘPCA DOWÓDCY DS. POLITYCZNO-WYCHOWAWCZYCH | - | 02-1946 | |||||||
GZI WP | WARSZAWA | OKRĘGOWY ZARZĄD INFORMACJI NR 1, SEKCJA III | STARSZY OFICER INFORMACJI | - | 05-1946 | |||||||
OSI | MIŃSK MAZOWIECKI | BRAK DANYCH | SŁUCHACZ | - | 04-1947 | |||||||
GZI WP | WARSZAWA | OKRĘGOWY ZARZĄD INFORMACJI NR 1, SEKCJA II | ZASTĘPCA KIEROWNIKA SEKCJI | - | 05-1947 | |||||||
GZI WP | OLSZTYN | 15 DYWIZJA PIECHOTY, WYDZIAŁ INFORMACJI | ZASTĘPCA SZEFA WYDZIAŁU | - | 10-05-1949 | |||||||
GZI WP | SIEDLCE | 3 DYWIZJA PIECHOTY, WYDZIAŁ INFORMACJI | ZASTĘPCA SZEFA WYDZIAŁU | - | 07-11-1950 | |||||||
GZI WP | SIEDLCE | 3 DYWIZJA PIECHOTY, WYDZIAŁ INFORMACJI | P.O. SZEFA WYDZIAŁU | - | 06-02-1951 | |||||||
GZI WP | WARSZAWA | OKRĘGOWY ZARZĄD INFORMACJI NR 1, SEKCJA II | KIEROWNIK | - | 25-10-1951 | |||||||
GZI WP | WARSZAWA | OKRĘGOWY ZARZĄD INFORMACJI NR 1, WYDZIAŁ III | SZEF WYDZIAŁU | - | 01-05-1952 | |||||||
GZI WP | WARSZAWA | OKRĘGOWY ZARZĄD INFORMACJI NR 1, WYDZIAŁ II | SZEF WYDZIAŁU | - | 28-08-1952 | |||||||
GZI WP | LUBLIN | 9 KORPUS ARMIJNY, ODDZIAŁ INFORMACJI | SZEF ODDZIAŁU | - | 10-05-1954 | |||||||
GZI KdsBP | WARSZAWA | ZARZĄD II, ODDZIAŁ II | SZEF ODDZIAŁU | - | 15-06-1955 | |||||||
GZI KdsBP | WARSZAWA | ZARZĄD II | ZASTĘPCA SZEFA | - | 26-11-1955 | |||||||
GZI KdsBP | WARSZAWA | ZARZĄD INFORMACJI WOJSK LOTNICZYCH I OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ OBSZARU KRAJU | ZASTĘPCA SZEFA | - | 28-08-1956 | |||||||
WSW | WARSZAWA | WARSZAWSKI OKRĘG WOJSKOWY, ZARZĄD WSW | ZASTĘPCA SZEFA DS. KONTRWYWIADU | - | 17-01-1957 | |||||||
WSW | WARSZAWA | WARSZAWSKI OKRĘG WOJSKOWY, ZARZĄD WSW | ZASTĘPCA SZEFA DS. PORZĄDKOWYCH | - | 12-07-1957 | |||||||
WSW | WARSZAWA | SZEFOSTWO, ZARZĄD II, ODDZIAŁ III | SZEF ODDZIAŁU | - | 25-06-1958 | |||||||
WSW | WARSZAWA | SZEFOSTWO, ZARZĄD I, ODDZIAŁ III | ZASTĘPCA SZEFA ODDZIAŁU | - | 07-07-1958 | |||||||
WSW | WARSZAWA | SZEFOSTWO, ZARZĄD I, ODDZIAŁ III | SZEF ODDZIAŁU | - | 19-11-1959 | |||||||
WSW | WARSZAWA | SZEFOSTWO, ZARZĄD I, ODDZIAŁ III | ZASTĘPCA SZEFA ODDZIAŁU | - | 23-08-1962 | |||||||
WSW | WARSZAWA | SZEFOSTWO, ZARZĄD I | ZASTĘPCA SZEFA | - | 31-08-1965 | |||||||
WSW | WARSZAWA | SZEFOSTWO, ZARZĄD II | SZEF | - | 13-07-1967 | |||||||
WSW | WARSZAWA | WOJSKA OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU, ZARZĄD WSW | SZEF | - | 11-04-1969 | |||||||
Z II SG WP | WARSZAWA | BRAK | ATTACHE WOJSKOWY PRZY POLSKIEJ MISJI WOJSKOWEJ W BERLINIE ZACHODNIM | gen. bryg. | 27-03-1973 | 30-07-1979 |