Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Bronisław
Nazwisko: Olszewski
Miejsce urodzenia: PUNŻANKI
Data urodzenia: 03-05-1935
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Janina
Nazwisko: Olszewski
Miejsce urodzenia: PUNŻANKI
Data urodzenia: 03-05-1935
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Janina
Znany/a też jako:
Bronisław Olszewski
urodzony/a BIAŁOGRÓDEK
W okresie 26.09.1972-24.06.1973 oddelegowany służbowo do pracy w Wydziale I Biura Śledczego MSW w Warszawie w celu "wykonywania czynności śledczych przeciwko grupie osób podejrzanych o dokonywanie przestępstw dewizowych".
W okresie 01.09.1954-01.07.1955 Roczna Szkoła Oficerska w KOS MBP w Gdańsku; 28.01.1957-20.11.1957 kurs radiooperatorów przy Wydziale "T" KWMO w Gdańsku.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUdsBP | GDAŃSK | BRAK | DO DYSPOZYCJI KIEROWNIKA | - | 01-07-1955 |
|
||||||
WUdsBP | GDAŃSK | WYDZIAŁ VI, SEKCJA IV | REFERENT | - | 01-07-1955 | |||||||
WUdsBP | GDAŃSK | WYDZIAŁ VI, SEKCJA IV | OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1956 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ "T", STACJA "N" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ II, STACJA "N" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-01-1962 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | STACJA "N" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-03-1965 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ "B", SEKCJA I | WYWIADOWCA | - | 01-01-1968 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ ŚLEDCZY | INSPEKTOR | - | 01-03-1970 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ ŚLEDCZY, SEKCJA IV | INSPEKTOR | - | 09-1975 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ ŚLEDCZY, SEKCJA II | INSPEKTOR | - | 16-02-1976 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ ŚLEDCZY | MŁODSZY INSPEKTOR | - | 01-01-1978 | |||||||
WUSW | GDAŃSK | WYDZIAŁ ŚLEDCZY | STARSZY INSPEKTOR | kpt. | 01-05-1984 | 15-12-1985 |