Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Jan
Nazwisko: Orzyłowski
Miejsce urodzenia: ŚWIERCZE
Data urodzenia: 12-06-1950
Imię ojca: Apolinary
Imię matki: Irena
Nazwisko: Orzyłowski
Miejsce urodzenia: ŚWIERCZE
Data urodzenia: 12-06-1950
Imię ojca: Apolinary
Imię matki: Irena
W okresie 24.09.1974-15.05.1981 służba w MO.
W okresie 04.01.-30.09.1983 Studium Podyplomowe w ASW w Świdrze. 31.07.1987 ukończył Studium Religioznawcze przy Komitecie Dzielnicowym PZPR w MSW w Warszawie. W okresie 15.10.1985-30.06.1987 Stacjonarne Studia Magisterskie II Stopnia w ASW w Warszawie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW MO | SIEDLCE | WYDZIAŁ IV, SEKCJA VIII | MŁODSZY INSPEKTOR | - | 16-05-1981 |
|
||||||
KW MO | SIEDLCE | WYDZIAŁ IV, SEKCJA VIII | INSPEKTOR | - | 01-04-1982 | |||||||
WUSW | SIEDLCE | WYDZIAŁ IV, SEKCJA VIII | INSPEKTOR | - | 14-07-1983 | |||||||
WUSW | SIEDLCE | WYDZIAŁ VI | INSPEKTOR | - | 01-01-1985 | |||||||
WUSW | SIEDLCE | WYDZIAŁ VI | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-10-1985 | |||||||
WUSW | SIEDLCE | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 01-07-1987 | |||||||
WUSW | SIEDLCE | WYDZIAŁ II | STARSZY INSPEKTOR | por. | 02-07-1987 | 31-07-1990 |