Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Jan
Nazwisko: Bukowski
Miejsce urodzenia: GRODNO
Data urodzenia: 08-09-1943
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Nazwisko: Bukowski
Miejsce urodzenia: GRODNO
Data urodzenia: 08-09-1943
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
W okresie 16.01.1967-01.03.1968 oraz 02.02.1990-31.07.1990 służba w MO. W okresie 01.03.1987-15.11.1987 delegowany do pracy w sztabie akcji "Suwałki" jako zastępca dowódcy zgrupowania ds. politycznych. W okresie 04.09.1969-17.07.1970 Szkoła Oficerska w CW MSW w Legionowie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | ŁAPY | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA OPERACYJNA | OFICER | - | 16-03-1968 |
|
||||||
KW MO | BIAŁYSTOK | WYDZIAŁ IV | INSPEKTOR | - | 01-08-1970 | |||||||
KW MO | BIAŁYSTOK | WYDZIAŁ II | INSPEKTOR | - | 01-11-1971 | |||||||
KW MO | BIAŁYSTOK | WYDZIAŁ ''C'', SEKCJA III | OFICER EWIDENCJI OPERACYJNEJ | - | 16-01-1974 | |||||||
KW MO | BIAŁYSTOK | WYDZIAŁ ''C'', SEKCJA III | REFERENT TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-06-1975 | |||||||
KW MO | BIAŁYSTOK | WYDZIAŁ "C" | STARSZY REFERENT TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 16-12-1979 | |||||||
KW MO | BIAŁYSTOK | WYDZIAŁ "C" | INSPEKTOR | - | 01-01-1981 | |||||||
KW MO | BIAŁYSTOK | WYDZIAŁ POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY | STARSZY INSPEKTOR | kpt. | 01-01-1982 | 01-02-1990 |