Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Chomczyk
Miejsce urodzenia: SURAŻKOWO
Data urodzenia: 12-11-1927
Imię ojca: Mikołaj
Imię matki: Lidia
W okresie od 5.07.1948 do 7.10.1950 zasadnicza służba wojskowa w 23 Brygadzie WOP w Kłodzku. W latach 1951-1952 brał udział w likwidacji oddziału NZW Stanisława Grabowskiego ps. "Wiarus" z rejonu Trzciannego oraz prowadził śledztwo przeciwko członkom tej grupy. Od 6.04.1952 do 9.04.1952 brał udział w walkach z oddziałem powinowskim Piotra Burdyna ps. "Poręba" w rejonie Bań Mazurskim oraz miejscowości Łumbie k. Sejn, a od lipca 1952 prowadził śledztwo przeciwko członkom tej grupy, m. in. przeciwko Mieczysławowi Dudanowiczowi ps. "Pomidor", "Zdrojowi", "Jackowi", "Ponuremu". Od 23.08.1952 delegowany do pracy w Wydziale Śledczym WUBP Białystok na 1 miesiąc. Na przełomie 1952/1953 brał udział w zwalczaniu oddziału WiN Kazimierza Kamińskiego ps. "Huzar" oraz prowadził śledztwa w tej sprawie.
W dniu 7.11.1953 brał udział w likwidacji oddziału "Czarnego" w okolicach miejscowości Dudy Puszczańskie oraz prowadził śledztwo przeciwko członkom tej grupy. Brał także udział w zwalczaniu oddziałów: "Dziadka" na terenie pow. Bielsk Podlaski, "Pioruna" - pow. Augustów, "Ordona" - pow. Białystok, Jana Sadowskiego "Bladego" - pow. Suwałki, w 1953 grupy NZW Kazimierza Krasowskiego ps. "Głuszec" - pow. Siemiatycze, w latach 1955-1956 rozpracowywał oddział Zachariusza Tarnowskiego ps. "Kochanowski" - pow. Bielsk podlaski, w czerwcu 1956 brał udział z likwidacji oddziału "Zgieta" - pow. Siemiatycze i Sokołów Podlaski oraz nielegalnej organizacji "Dzwon".
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOSBP | PLESZEW | PIĘCIOMIESIĘCZNY KURS | SŁUCHACZ | - | 01-12-1950 |
|
||||||
WUBP | BIAŁYSTOK | DO DYSPOZYCJI | - | 10-06-1951 | ||||||||
WUBP | BIAŁYSTOK | WYDZIAŁ ŚLEDCZY | OFICER ŚLEDCZY | - | 10-06-1951 | |||||||
PUBP | SUWAŁKI | REFERAT ŚLEDCZY | OFICER ŚLEDCZY | - | 01-05-1952 | |||||||
WUBP | BIAŁYSTOK | WYDZIAŁ ŚLEDCZY, SEKCJA I | OFICER ŚLEDCZY | - | 01-11-1953 | |||||||
WUBP | BIAŁYSTOK | WYDZIAŁ ŚLEDCZY, SEKCJA I | STARSZY OFICER ŚLEDCZY | - | 01-08-1954 | |||||||
CW MBP | LEGIONOWO | ROCZNY KURS PRZESZKOLENIA OFICERÓW ŚLEDCZYCH | SŁUCHACZ | - | 15-09-1954 | |||||||
WUdsBP | BIAŁYSTOK | DO DYSPOZYCJI | - | 01-08-1955 | ||||||||
WUdsBP | BIAŁYSTOK | WYDZIAŁ VII, SEKCJA I | OFICER ŚLEDCZY | por. | 01-08-1955 | 31-12-1956 | ||||||
DOWÓDZTWO WOP | LUBAŃ ŚLĄSKI | 8 BRYGADA WOP, WYDZIAŁ II | OFICER ŚLEDCZY | - | 01-02-1957 | |||||||
DOWÓDZTWO WOP | BIAŁYSTOK | 22 ODDZIAŁ WOP, PLACÓWKA W JARYŁÓWCE | POMOCNIK DOWÓDCY | - | 15-11-1957 | |||||||
DOWÓDZTWO WOP | BIAŁYSTOK | 22 BIAŁOSTOCKI ODDZIAŁ WOP, WYDZIAŁ II | OFICER ŚLEDCZY | - | 23-02-1963 | |||||||
DOWÓDZTWO WOP | BIAŁYSTOK | 22 BIAŁOSTOCKI ODDZIAŁ WOP, WYDZIAŁ II | P.O. STARSZEGO OFICERA ŚLEDCZEGO | - | 01-09-1965 | |||||||
SZEFOSTWO WOP | BIAŁYSTOK | 22 BIAŁOSTOCKI ODDZIAŁ WOP, WYDZIAŁ ZWIADU | OFICER ŚLEDCZY | - | 01-09-1966 | |||||||
SZEFOSTWO WOP | BIAŁYSTOK | 22 BIAŁOSTOCKI ODDZIAŁ WOP, WYDZIAŁ ZWIADU | STARSZY POMOCNIK SZEFA | - | 01-10-1968 | |||||||
DOWÓDZTWO WOP | BIAŁYSTOK | PODLASKO-MAZURSKA BRYGADA WOP, WYDZIAŁ ZWIADU | POMOCNIK SZEFA | - | 01-06-1976 | |||||||
DOWÓDZTWO WOP | BIAŁYSTOK | PODLASKO-MAZURSKA BRYGADA WOP, WYDZIAŁ ZWIADU | STARSZY POMOCNIK SZEFA | ppłk | 01-11-1976 | 20-09-1977 |