Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Cieloch
Miejsce urodzenia: BOGUCICE
Data urodzenia: 12-09-1936
Imię ojca: Jan
Imię matki: Agnieszka
„(…) w grudniu 1959 pozyskany został do współpracy przez Wydział III KWMO Szczecin. W konkretnych sprawach nie tkwił, udzielał ogólnych informacji z terenu wsi, szczególnie odnośnie dokonywanych nadużyć w gospodarce państwowej. (…) Ogólnie charakteryzowany był jako pilny i zdyscyplinowany t.w." (z notatki służbowej z 11.08.1962 opracowanej na podstawie teczki personalnej byłego TW przez por. J.Skwirowskiego - k. 30 akt osobowych). ///
W latach 1963-1975 zajmował się tematyką pionu III na odcinku "wiejskim".
W okresie 8-20.10.1962 kurs dla nowo przyjętych funkcjonariuszy SB. W okresie 15.12.1965-22.12.1966 Szkoła Oficerska nr 2 Służby Bezpieczeństwa w CW MSW w Legionowie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM MO | RADOM | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | OFICER OPERACYJNY | - | 01-10-1962 |
|
||||||
KMiP MO | RADOM | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | OFICER OPERACYJNY | - | 01-06-1965 | |||||||
KMiP MO | RADOM | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1966 | |||||||
KMiP MO | RADOM | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA OPERACYJNA | INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 01-04-1967 | |||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ ŚLEDCZY | STAŻYSTA | - | 02-12-1974 | |||||||
KMiP MO | RADOM | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA OPERACYJNA | INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 28-02-1975 | |||||||
KW MO | RADOM | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 01-06-1975 | |||||||
KW MO | RADOM | INSPEKTORAT ZASTĘPCY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-06-1975 | |||||||
KW MO | RADOM | WYDZIAŁ "T" | NACZELNIK | - | 01-11-1979 | |||||||
WUSW | RADOM | WYDZIAŁ "T" | NACZELNIK | ppłk | 14-07-1983 | 31-07-1986 |