Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Stanisław Aleksander
Nazwisko: Sękiewicz
Miejsce urodzenia: BRZEŹNICA
Data urodzenia: 17-04-1945
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Maria
Nazwisko: Sękiewicz
Miejsce urodzenia: BRZEŹNICA
Data urodzenia: 17-04-1945
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Maria
W okresie 16.07.1966-15.03.1976 służba w MO.
W okresie 01.11.1986-16.06.1989 delegowany do Wydziału "W" WUSW w Bielsku Białej; 01.02.1990-30.04.1990 p.o. referenta w Wydziale Paszportów.
W okresie 22.03.1976-03.04.1976 kurs pionu paszportów MSW.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW MO | BIELSKO-BIAŁA | WYDZIAŁ PASZPORTÓW, REFERAT PASZPORTÓW W WADOWICACH | INSPEKTOR | - | 16-03-1976 |
|
||||||
KW MO | BIELSKO-BIAŁA | WYDZIAŁ „W” | KONTROLER | - | 01-12-1976 | |||||||
KW MO | BIELSKO-BIAŁA | WYDZIAŁ „W” | REFERENT TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 15-05-1980 | |||||||
KW MO | BIELSKO-BIAŁA | WYDZIAŁ „W” | STARSZY REFERENT TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-09-1980 | |||||||
KW MO | BIELSKO-BIAŁA | WYDZIAŁ „W” | MŁODSZY INSPEKTOR | - | 01-07-1983 | |||||||
WUSW | KRAKÓW | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 15-05-1986 | |||||||
RUSW | SKAWINA | GRUPA V | INSPEKTOR | - | 16-06-1986 | |||||||
WUSW | BIELSKO-BIAŁA | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | chor. sztab. | 31-10-1986 | 31-07-1990 |