Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Chwałek
Miejsce urodzenia: KOZY
Data urodzenia: 03-06-1906
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Anna
W ankiecie dla wstępujących w szeregi MO, wypełnionej 19.09.1945, znajduje się informacja, że zajmował stanowisko komendanta Posterunku w Wilkowicach.
W ankiecie weryfikacyjno-personalnej podano, że służbę w MO rozpoczął 25.02.1945. Natomiast w zeszycie służbowym oraz w karcie ewidencyjnej znajduje się prawdopodobnie błędny zapis, że stanowisko dowódcy Plutonu w Komisariacie MO w Białej objął 12.02.1945, ponieważ w uaktualnieniu do kartoteki z dnia 9.01.1946 napisano, że na to stanowisko został przeniesiony dopiero 1.01.1946 (rozkazem nr 18 z dnia 31.12.1945).
12.02.1945-15.11.1946 brał udział w walkach z tzw. bandami.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | BIAŁA | KOMISARIAT W BIAŁEJ | MILICJANT | - | 12-02-1945 |
|
||||||
KP MO | BIAŁA | KOMISARIAT W BIAŁEJ, PLUTON I | DOWÓDCA | - | 01-01-1946 | |||||||
KP MO | BIAŁA | POSTERUNEK W KĘTACH | MILICJANT | kpr. | 20-09-1946 | 15-11-1946 |