Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Gorustowicz
Miejsce urodzenia: SKUPOWO
Data urodzenia: 16-07-1934
Imię ojca: Grzegorz
Imię matki: Maria
Nazwisko: Gorustowicz
Miejsce urodzenia: SKUPOWO
Data urodzenia: 16-07-1934
Imię ojca: Grzegorz
Imię matki: Maria
W PZPR od 1955. Na listach obecności od czerwca 1975 do kwietnia 1976 figuruje jako sekretarz ds. propagandy KG Hajnówka.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Członek | brak | Komitet Gminny | Hajnówka | PZPR | 01-12-1974 | 30-10-1986 | AP Białystok, KG PZPR Hajnówka, sygn. 1123/1, 1123/2, 1123/3, Konferencje. |
Członek | Egzekutywa | Komitet Gminny | Hajnówka | PZPR | 01-12-1974 | 10-05-1981 | AP Białystok, KG PZPR Hajnówka, sygn. 1123/1,1123/2, Konferencje. sygn. 1123/9, Posiedzenia plenarne. |
Sekretarz Propagandy | brak | Komitet Gminny | Hajnówka | PZPR | 13-11-1979 | 10-05-1981 | AP Białystok, KG PZPR Hajnówka, sygn. 1123/1, 1123/2, Konferencje. |
Członek | Egzekutywa | Komitet Gminny | Hajnówka | PZPR | 22-12-1983 | 30-10-1986 | AP Białystok, KG PZPR Hajnówka, sygn. 1123/3, Konferencje. |
Sekretarz Ds. Pracy Ideowo-Wychowawczej | brak | Komitet Gminny | Hajnówka | PZPR | 22-12-1983 | 30-10-1986 | AP Białystok, KG PZPR Hajnówka, sygn. 1123/3, Konferencje. |