Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Holik
Miejsce urodzenia: Bolestraszyce
Data urodzenia: 20-02-1945
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Rozalia
W PZPR od 17.10.1966 r.; Akademia Nauk Społecznych w Moskwie – słuchacz; 09.07.1981 został odwołany z funkcji Naczelnika Miasta i Gminy w Krajence; był: inspektorem w Wydziale Ideologicznym i Informacji KW PZPR w Pile, zastępcą kierownika ROPP w Pile; zakończył pracę w partii 31.12.1989 na stanowisku zastępcy kierownika Wydziału KW PZPR (prawdopodobnie Polityczno-Organizacyjnego). Źródło: AP Poznań O/Piła, KW PZPR w Pile,19;Tamże 98, k. 54; Tamże 130, k. 203; Tamże 136, 140; Tamże, świadectwo pracy 811-812, k. 170.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I Sekretarz | KMG | Tuczno | PZPR | 20-03-1974 | 30-09-1975 | PZPR w województwie pilskim 1975-1986, opr. W. Nowak, s. 261. | |
I Sekretarz | KMG | Krajenka | PZPR | 01-07-1981 | 17-03-1987 | AP Poznań O/Piła, KW PZPR w Pile, 10,13,110,117,123, 124; Tamże 130, k. 203; Tamże, świadectwo pracy 811-812, k.170; PZPR w województwie pilskim 1975-1986, opr. W. Nowak, s. 259. | |
Członek | Wojewódzka Komisja Kontrolno-Rewizyjna | KW | Piła | PZPR | 27-09-1986 | AP Piła O/Piła, KW PZPR w Pile, 16; PZPR w województwie pilskim 1975-1986, opr. W. Nowak, s. 246. | |
Specjalista- Kierownik Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu | Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego | KW | Piła | PZPR | 17-03-1987 | APP O/Piła, KW PZPR, 130, k. 203. |