Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Michał
Nazwisko: Bajowski
Miejsce urodzenia: MERYSZCZÓW
Data urodzenia: 30-10-1922
Imię ojca: Dominik
Imię matki: Maria
Nazwisko: Bajowski
Miejsce urodzenia: MERYSZCZÓW
Data urodzenia: 30-10-1922
Imię ojca: Dominik
Imię matki: Maria
Podczas wojny w partyzantce sowieckiej w oddziałach gen. Kołpaka, a następnie mjr. "Maksa-Bronicza" (pseud.: "Czarnyj", "Delfin", "Pirat"). W 1944 Szkoła NKWD w Kujbyszewie. ///
W okresie 01.09.1957-31.08.1959 Dwuletnia Szkoła Starszych Oficerów Operacyjnych w CW MBP w Legionowie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBP | WARSZAWA | WYDZIAŁ OCHRONY RZĄDU | WYWIADOWCA | - | 09-04-1945 |
|
||||||
MBP | WARSZAWA | WYDZIAŁ OCHRONY RZĄDU | FUNKCJONARIUSZ OCHRONY OSOBISTEJ | - | 03-07-1945 | |||||||
MBP | WARSZAWA | BRAK | DO DYSPOZYCJI DYREKTORA WYDZIAŁU DS. FUNKCJONARIUSZY | - | 01-02-1946 | |||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT I, WYDZIAŁ V, SEKCJA II | WYWIADOWCA | - | 24-06-1946 | |||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT III, WYDZIAŁ II, SEKCJA I | REFERENT | - | 30-12-1946 | |||||||
WUBP | RZESZÓW | WYDZIAŁ III, SEKCJA I | REFERENT | - | 01-03-1947 | |||||||
WUBP | RZESZÓW | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 01-03-1947 | |||||||
WUBP | KOSZALIN | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 01-09-1950 | |||||||
WUBP | KOSZALIN | WYDZIAŁ III, SEKCJA II | STARSZY REFERENT | - | 01-10-1950 | |||||||
WUBP | KOSZALIN | WYDZIAŁ III, SEKCJA II | KIEROWNIK | - | 01-06-1951 | |||||||
WUBP | KOSZALIN | WYDZIAŁ I, SEKCJA X | KIEROWNIK | - | 15-07-1954 | |||||||
WUdsBP | KOSZALIN | WYDZIAŁ II, SEKCJA V | KIEROWNIK | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | KOSZALIN | WYDZIAŁ II, SEKCJA V | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1956 | |||||||
KW MO | KOSZALIN | WYDZIAŁ II | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 27-12-1956 | |||||||
KW MO | KOSZALIN | WYDZIAŁ "B", SEKCJA DO ZADAŃ SPECJALNYCH | KIEROWNIK | - | 01-04-1960 | |||||||
KW MO | KOSZALIN | WYDZIAŁ III | STARSZY OFICER | - | 15-05-1962 | |||||||
KW MO | KOSZALIN | WYDZIAŁ III | KIEROWNIK GRUPY | - | 01-12-1966 | |||||||
KMiP MO | KOSZALIN | KIEROWNICTWO | I ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | - | 16-05-1971 | |||||||
KW MO | KOSZALIN | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | ppłk | 01-06-1975 | 31-07-1975 |