Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Ryszard
Nazwisko: Roguski
Miejsce urodzenia: Wola Ręczajska
Data urodzenia: 31-03-1948
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stefania
Nazwisko: Roguski
Miejsce urodzenia: Wola Ręczajska
Data urodzenia: 31-03-1948
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stefania
W PZPR od 15.12.1976 r.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Członek | Komitet Gminny | Poświętne | PZPR | 06-11-1977 | 7-12-1983 | AP Siedlce 832/3, k. 54v; data końcowa oznacza koniec kadencji | |
Członek | Egzekutywa | Komitet Gminny | Poświętne | PZPR | 22-09-1978 | 28-11-1982 | AP Siedlce: 832/33, k. 94 (pierwsza wzmianka), 832/37, k. 57 (ostatnia wzmianka) |
I Sekretarz | Podstawowa Organizacja Partyjna | Wola Ręczajska | PZPR | 28-03-1980 | 19-09-1980 | AP Siedlce 832/17, k. 17 (pierwsza wzmianka), 45 (ostatnia wzmianka) | |
Członek | Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna | Komitet Gminny | Poświętne | PZPR | 11-11-1986 | AP Siedlce 832/10, k. 37v |