Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Stanisław
Nazwisko: Rutkowski
Miejsce urodzenia: WOLA SOLECKA
Data urodzenia: 01-08-1926
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Helena
Nazwisko: Rutkowski
Miejsce urodzenia: WOLA SOLECKA
Data urodzenia: 01-08-1926
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Helena
Delegowany służbowo w dniach 14.05.1973-18.05.1973 do ZSRR i 30.06.1975-3.07.1975 do Bułgarii.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | RADOM | REFERENCI TERENOWI (GMINNI) | REFERENT GMINNY | brak danych | 18-04-1946 | 20-08-1946 |
|
|||||
ASW | WARSZAWA | BRAK | ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. NAUKOWYCH | - | 01-01-1973 | |||||||
ASW | WARSZAWA | BRAK | ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. DYDAKTYCZNYCH | - | 01-04-1974 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BRAK | DO DYSPOZYCJI DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR | - | 15-11-1983 | |||||||
ASW | WARSZAWA | INSTYTUT I | PROFESOR | - | 01-08-1985 | |||||||
ASW | WARSZAWA | INSTYTUT II, KIEROWNICTWO | PROFESOR | płk | 01-10-1989 | 15-08-1990 |