Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Józef Marian
Nazwisko: Szymański
Miejsce urodzenia: PADNIEWKO
Data urodzenia: 19-03-1924
Imię ojca: Roman
Imię matki: Zofia
Nazwisko: Szymański
Miejsce urodzenia: PADNIEWKO
Data urodzenia: 19-03-1924
Imię ojca: Roman
Imię matki: Zofia
Skierowany do pracy przez PPR. W 1948 kurs szyfrów w CW MBP w Legionowie. W okresie od 15.01.1969 do 30.06.1969 kurs obsługi urządzenia szyfrującego. Kurs w Szkole przy WUBP Poznań (brak bliższych danych). Roczny kurs specjalistyczny w CW MBP w Legionowie (brak bliższych danych).
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | MOGILNO | OCHRONA | FUNKCJONARIUSZ | - | 20-02-1945 |
|
||||||
PUBP | MOGILNO | BRAK DANYCH | MŁODSZY REFERENT | - | 01-04-1946 | |||||||
PUBP | MOGILNO | OCHRONA | FUNKCJONARIUSZ | - | 01-07-1946 | |||||||
PUBP | STRZELCE | BRAK DANYCH | MŁODSZY REFERENT | - | 01-07-1947 | |||||||
PUBP | STRZELCE | REFERAT V | MŁODSZY REFERENT | - | 01-10-1947 | |||||||
MBP | WARSZAWA | BRAK | DO DYSPOZYCJI DEPARTAMENTU II | - | 28-02-1948 | |||||||
PUBP | GORZÓW (GORZÓW WIELKOPOLSKI) | BRAK DANYCH | SZYFRANT-FOTOGRAF | - | 01-04-1948 | |||||||
WUBP | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ II, SEKCJA II | STARSZY REFERENT | - | 01-05-1951 | |||||||
WUBP | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ II, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | - | 01-05-1952 | |||||||
WUdsBP | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ IX, REFERAT FOTOGRAFII I EKSPERTYZY | STARSZY FOTOGRAF | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ IX, REFERAT FOTOGRAFII I EKSPERTYZY | STARSZY REFERENT | - | 01-01-1956 | |||||||
WUdsBP | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ IX, REFERAT FOTOGRAFII I EKSPERTYZY | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-04-1956 | |||||||
WUdsBP | ZIELONA GÓRA | SAMODZIELNA SEKCJA "A" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-06-1956 | |||||||
KW MO | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ "T" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 15-10-1957 | |||||||
KW MO | ZIELONA GÓRA | SAMODZIELNA SEKCJA "A" | STARSZY OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 20-05-1959 | |||||||
KW MO | ZIELONA GÓRA | SAMODZIELNA SEKCJA "A" | KIEROWNIK | - | 01-05-1971 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", GRUPA "Z" | STARSZY OFICER | - | 29-12-1973 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", GRUPA "Z" | STARSZY REFERENT | - | 01-01-1975 | |||||||
KW MO | ZIELONA GÓRA | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 02-07-1976 | |||||||
KW MO | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ "T" | ZASTĘPCA NACZELNIKA | mjr | 01-08-1976 | 30-04-1977 | ||||||
WUSW | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ "C" | INSPEKTOR | ppłk | 01-05-1986 | 30-06-1990 |