Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Janusz Marian
Nazwisko: Chudziński
Miejsce urodzenia: WĄGROWIEC
Data urodzenia: 31-05-1939
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Janina
Nazwisko: Chudziński
Miejsce urodzenia: WĄGROWIEC
Data urodzenia: 31-05-1939
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Janina
Od 16.09.1961 do 14.08.1967 służba w MO. Od 31.01.1986 do 30.04.1986 przeszkolenie w Wyższej Szkole KGB w Moskwie. Od 01.10.1987 do 30.09.1989 delegowany do MSZ w charakterze kuriera dyplomatycznego.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW MO | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ ŚLEDCZY | INSPEKTOR | - | 15-08-1967 |
|
||||||
KW MO | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ ŚLEDCZY | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-08-1970 | |||||||
KW MO | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ ŚLEDCZY | KIEROWNIK GRUPY | - | 01-03-1975 | |||||||
KW MO | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ ŚLEDCZY | KIEROWNIK SEKCJI | - | 01-06-1975 | |||||||
KW MO | LESZNO | WYDZIAŁ ŚLEDCZY | NACZELNIK | - | 01-01-1977 | |||||||
WUSW | LESZNO | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 01-10-1987 | |||||||
WUSW | LESZNO | WYDZIAŁ ŚLEDCZY | NACZELNIK | ppłk | 15-10-1989 | 31-07-1990 |