Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Romaniuk
Miejsce urodzenia: Koroszczyn
Data urodzenia: 15-11-1948
Imię ojca: Michał
Imię matki: Waleria
Podczas kursu w Centralnym Ośrodku Szkolenia WSW w Mińsku Mazowieckim w 1972 odbył praktykę w Wydziale I Zarządu WSW POW w Bydgoszczy. W okresie od 25.09.1973 do 16.03.1977 zabezpieczał kontrwywiadowczo 12 Pułk Radioliniowo-Kablowy w Świeciu.
Od 4.09.1978 do 30.09.1978 kurs szczebla taktycznego oficerów WSW w Centralnym Ośrodku Szkolenia WSW w Mińsku Mazowieckim. Od 1.09.1982 do 3.03.1983 Akademicki Kurs Oficerów WSW w Wyższej Szkole KGB w ZSRS. Od 15.10.1987 do 18.12.1987 kurs przeszkolenia operacyjnego oficerów WSW w Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZEFOSTWO WSW | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI SZEFA | 14-09-1971 |
|
||||||||
COS WSW | MIŃSK MAZOWIECKI | KURS PRZEKWALIFIKOWANIA OFICERÓW | SŁUCHACZ | 14-10-1971 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ I | POMOCNIK SZEFA | 07-10-1972 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ I | STARSZY POMOCNIK SZEFA | 25-09-1973 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ I | STARSZY POMOCNIK SZEFA | 16-03-1977 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ II | STARSZY POMOCNIK SZEFA | 21-02-1978 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ III, WYDZIAŁ I | STARSZY OFICER | 02-03-1979 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ WSW TORUŃ, WYDZIAŁ III | P.O. ZASTĘPCY SZEFA | 10-10-1979 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ WSW BYDGOSZCZ, WYDZIAŁ III | P.O. ZASTĘPCY SZEFA | 21-04-1980 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ WSW BYDGOSZCZ, WYDZIAŁ III | ZASTĘPCA SZEFA | 11-01-1982 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ WSW SZCZECIN, WYDZIAŁ III | ZASTĘPCA SZEFA ODDZIAŁU JEDNOCZEŚNIE SZEF WYDZIAŁU | 15-05-1984 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ WSW BYDGOSZCZ, WYDZIAŁ III | ZASTĘPCA SZEFA ODDZIAŁU JEDNOCZEŚNIE SZEF WYDZIAŁU | ppłk | 10-07-1985 | 07-12-1989 |