Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Antoni
Nazwisko: Wojnar
Miejsce urodzenia: RADOCZA
Data urodzenia: 20-05-1921
Imię ojca: Daniel
Imię matki: Wiktoria
Nazwisko: Wojnar
Miejsce urodzenia: RADOCZA
Data urodzenia: 20-05-1921
Imię ojca: Daniel
Imię matki: Wiktoria
W okresie 24.03.1959-31.12.1965 służba w MO. ///
W okresie 01.02.-20.05.1946 V Kurs Kontrwywiadowczy przy Centralnej Szkole MBP w Łodzi.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | WADOWICE | BRAK DANYCH | WARTOWNIK | - | 04-05-1945 |
|
||||||
PUBP | WADOWICE | SEKCJA VIII | MŁODSZY OFICER ŚLEDCZY | - | 20-09-1945 | |||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ V, SEKCJA IV | REFERENT | - | 24-05-1946 | |||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ V, SEKCJA II | REFERENT | - | 10-07-1946 | |||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ V, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | - | 01-06-1948 | |||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ V, SEKCJA VII | KIEROWNIK | - | 01-03-1950 | |||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ X | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-01-1952 | |||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT X, WYDZIAŁ III, SEKCJA I | KIEROWNIK | - | 20-07-1953 | |||||||
MBP | WARSZAWA | SAMODZIELNA GRUPA OPERACYJNA | INSPEKTOR | - | 15-06-1954 | |||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT III, KIEROWNICTWO | INSPEKTOR | - | 01-04-1955 | |||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT III, WYDZIAŁ VI, SEKCJA V | KIEROWNIK | - | 15-02-1956 | |||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT III, WYDZIAŁ VI, SEKCJA V | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1956 | |||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT III, KIEROWNICTWO | INSPEKTOR | kpt. | 01-10-1956 | 20-02-1957 |