Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Edward
Nazwisko: Dzwonnik
Miejsce urodzenia: Kozia Wola
Data urodzenia: 09-09-1928
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jan
Imię matki: Waleria
Nazwisko: Dzwonnik
Miejsce urodzenia: Kozia Wola
Data urodzenia: 09-09-1928
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jan
Imię matki: Waleria
Według karty ewidencyjnej 01.10.1954 został mianowany na stanowisko referenta gminnego PUBP Jelenia Góra.
Kursy i szkolenia:
01.12.1951 - 30.06.1952 słuchacz Sześciomiesięcznego Kursu w SM Wrocław. 17.11.1962 - 23.11.1963 słuchacz Przeszkolenia z Zakresu Szkoły Oficerskiej Służby Bezpieczeństwa w Departamencie Kadr i Szkolenia MSW Warszawa.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | GÓRA | OCHRONA | WARTOWNIK | - | 15-11-1951 |
|
||||||
PUBP | GÓRA | BRAK DANYCH | POMOC KOMENDANTA GMACHU | - | 01-05-1952 | |||||||
PUBP | JELENIA GÓRA | SEKCJA I | REFERENT | - | 01-07-1952 | |||||||
PUBP | JELENIA GÓRA | REFERENCI TERENOWI (GMINNI) | REFERENT NA GMINĘ SIEDLĘCIN | - | 01-10-1954 | |||||||
PUdsBP | JELENIA GÓRA | BRAK DANYCH | REFERENT OPERACYJNY | - | 01-04-1955 | |||||||
PUdsBP | JELENIA GÓRA | BRAK DANYCH | OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1956 | |||||||
KP MO | JELENIA GÓRA | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1957 | |||||||
KP MO | JELENIA GÓRA | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA "W" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-11-1962 | |||||||
KP MO | JELENIA GÓRA | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA "W" | STARSZY OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-10-1965 | |||||||
KP MO | JELENIA GÓRA | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA "W" | STARSZY OFICER | 01-04-1967 | ||||||||
KMiP MO | JELENIA GÓRA | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA OPERACYJNA | INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 01-10-1968 | |||||||
KMiP MO | JELENIA GÓRA | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA OPERACYJNA | STARSZY INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 01-05-1971 | |||||||
KW MO | JELENIA GÓRA | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 01-06-1975 | ||||||||
KW MO | JELENIA GÓRA | WYDZIAŁ III | KIEROWNIK SEKCJI | kpt. | 01-06-1975 | 30-09-1978 |