Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Andrzej
Nazwisko: Łapa
Miejsce urodzenia: Małoszyce
Data urodzenia: 27-11-1924
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Maria
Nazwisko: Łapa
Miejsce urodzenia: Małoszyce
Data urodzenia: 27-11-1924
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Maria
Kursy i szkolenia:
W okresie 6.09.1947-9.10.1947 słuchacz miesięcznego kursu zastępców szefów PUBP w CW MBP w Legionowie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | KIELCE | WYDZIAŁ I, SEKCJA III | MŁODSZY REFERENT | 20-06-1945 |
|
|||||||||||||
WUBP | KIELCE | WYDZIAŁ V, SEKCJA V | REFERENT | 10-01-1946 | ||||||||||||||
WUBP | KIELCE | WYDZIAŁ V, SEKCJA V | STARSZY REFERENT | 01-04-1946 | ||||||||||||||
PUBP | SANDOMIERZ | ZASTĘPCA SZEFA | 01-10-1947 | |||||||||||||||
PUBP | SANDOMIERZ | SZEF | 15-07-1949 | |||||||||||||||
PUBP | PIŃCZÓW | SZEF | 01-11-1949 | |||||||||||||||
MBP | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR | 20-08-1950 | |||||||||||||||
MBP | WARSZAWA | BIURO SPECJALNE, WYDZIAŁ III, SEKCJA III | KIEROWNIK | 25-08-1950 | ||||||||||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT X, WYDZIAŁ III, SEKCJA IV | KIEROWNIK | 01-12-1951 | ||||||||||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT X, WYDZIAŁ I, SEKCJA II | KIEROWNIK | 01-09-1952 | ||||||||||||||
WUBP | OPOLE | WYDZIAŁ X | NACZELNIK | 15-03-1953 | ||||||||||||||
MBP | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI DYREKTORA DEPARTAMENTU VII | 15-09-1954 | |||||||||||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT VII, WYDZIAŁ II, SEKCJA II | KIEROWNIK | 15-09-1954 | ||||||||||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT XI, WYDZIAŁ III, SEKCJA I | KIEROWNIK | 01-12-1954 | ||||||||||||||
MBP | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR | 01-12-1954 | |||||||||||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT VI, WYDZIAŁ III, SEKCJA I | KIEROWNIK | 01-04-1955 | ||||||||||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT VI, WYDZIAŁ III, SEKCJA I | STARSZY OFICER OPERACYJNY | kpt. | 01-04-1956 | 31-01-1957 |