Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Przybyliński
Miejsce urodzenia: SKIBIN
Data urodzenia: 23-07-1923
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna
Nazwisko: Przybyliński
Miejsce urodzenia: SKIBIN
Data urodzenia: 23-07-1923
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna
Funkcjonariusz ORMO na terenie Włocławka i Bydgoszczy od 12.06.1946. W okresie od 3.02.1948 do 18.05.1948 IX kurs w Szkole przy WUBP w Bydgoszczy. Od 17.09.1970 do 5.12.1970 kurs doskonalenia kadr kierowniczych Służby Bezpieczeństwa Departamentu Szkolenia i Wydawnictw MSW.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | BYDGOSZCZ | BRAK DANYCH | WARTOWNIK | - | 01-01-1948 |
|
||||||
WUBP | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ I, SEKCJA I | MŁODSZY REFERENT | - | 05-05-1948 | |||||||
WUBP | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ II, SEKCJA I | MŁODSZY REFERENT | - | 01-03-1949 | |||||||
WUBP | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ II, SEKCJA I | REFERENT | - | 01-04-1951 | |||||||
WUBP | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ II, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | - | 01-12-1951 | |||||||
WUdsBP | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ X, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ X, SEKCJA I | OFICER EWIDENCJI OPERACYJNEJ | - | 01-04-1956 | |||||||
KW MO | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ EWIDENCJI OPERACYJNEJ, SEKCJA I | OFICER EWIDENCJI OPERACYJNEJ | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ "C", SEKCJA I | OFICER EWIDENCJI OPERACYJNEJ | - | 01-09-1961 | |||||||
KW MO | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ "C", SEKCJA I | STARSZY OFICER EWIDENCJI OPERACYJNEJ | - | 01-04-1969 | |||||||
KW MO | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ "C", SEKCJA I | ZASTĘPCA NACZELNIKA JEDNOCZEŚNIE KIEROWNIK | - | 01-03-1970 | |||||||
KW MO | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ "C" | ZASTĘPCA NACZELNIKA | mjr | 01-03-1978 | 31-07-1978 |