Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Frączek
Miejsce urodzenia: Poczesna
Data urodzenia: 12-01-1931
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Marianna
Według przebiegu służby jako oficer informacji Okręgowego Zarządu Informacji nr IV we Wrocławiu obsługiwał kontrwywiadowczo 14 Szkolny Batalion Czołgów w Kostrzynie, natomiast według życiorysu z 20.04.1960 3 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej w Gubinie (IPN BU 2174/6025, k. 4, 42, 70). Według przebiegu służby w okresie od 19.11.1955 do 30.01.1957 ochraniał kontrwywiadowczo 4 Batalion Wojsk Kolejowych, natomiast według życiorysu z 20.04.1960 7 Batalion Wojsk Kolejowych we Wrześni (IPN BU 2174/6025, k. 4, 42, 70). Od 29.12.1960 do 1.09.1961 zabezpieczał kontrwywiadowczo 27 Pułk Zmechanizowany 2 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w Kłodzku.
Kursy i szkolenia:
Od 4.03.1974 do 30.04.1974 kurs podwyższenia kwalifikacji oficerów WSW w Szefostwie WSW w Warszawie. Od 18.01.1979 do 29.11.1979 kurs z teorii organizacji i kierowania Zarząd WSW Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSI | WESOŁA | BRAK DANYCH | SŁUCHACZ | 01-09-1952 |
|
|||||||
GZI MON | WROCŁAW | OKRĘGOWY ZARZĄD INFORMACJI NR IV, WYDZIAŁ INFORMACJI 19 DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ W GUBINIE | OFICER INFORMACJI | 17-09-1953 | ||||||||
GZI MON | WROCŁAW | ZARZĄD INFORMACJI ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO, WYDZIAŁ INFORMACJI 19 DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ W GUBINIE | STARSZY OFICER INFORMACJI | 29-10-1954 | ||||||||
GZI KdsBP | WROCŁAW | ZARZĄD INFORMACJI ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO | STARSZY OFICER INFORMACJI | 19-11-1955 | ||||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | ODDZIAŁ WSW OPOLE | POMOCNIK SZEFA DS. KONTRWYWIADU | 30-01-1957 | ||||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | ODDZIAŁ WSW OPOLE | STARSZY POMOCNIK SZEFA DS. KONTRWYWIADU | 11-07-1957 | ||||||||
OS WSW | MIŃSK MAZOWIECKI | KURS DOSKONALENIA OFICERÓW | SŁUCHACZ | 01-09-1961 | ||||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | ODDZIAŁ WSW OPOLE | STARSZY POMOCNIK SZEFA DS. KONTRWYWIADU | 26-07-1962 | ||||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | ODDZIAŁ WSW OPOLE, WYDZIAŁ I | STARSZY POMOCNIK SZEFA | 25-03-1966 | ||||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | WYDZIAŁ WSW 10 SUDECKIEJ DYWIZJI PANCERNEJ | STARSZY POMOCNIK SZEFA | 29-07-1969 | ||||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | ODDZIAŁ WSW ZIELONA GÓRA, WYDZIAŁ I | P.O. SZEFA | 26-10-1970 | ||||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | ODDZIAŁ WSW ZIELONA GÓRA, WYDZIAŁ I | SZEF | 01-03-1971 | ||||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | ODDZIAŁ WSW OPOLE, WYDZIAŁ I | SZEF | 27-11-1971 | ||||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | ODDZIAŁ WSW OPOLE, WYDZIAŁ SPECJALNY | SZEF | 12-02-1976 | ||||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | ODDZIAŁ WSW OPOLE, WYDZIAŁ I | ZASTĘPCA SZEFA ODDZIAŁU JEDNOCZEŚNIE SZEF WYDZIAŁU | 23-06-1978 | ||||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | ODDZIAŁ WSW OPOLE, WYDZIAŁ II | ZASTĘPCA SZEFA ODDZIAŁU JEDNOCZEŚNIE SZEF WYDZIAŁU | 13-02-1979 | ||||||||
ZARZĄD WSW ŚOW | WROCŁAW | ODDZIAŁ WSW OPOLE, WYDZIAŁ III | ZASTĘPCA SZEFA ODDZIAŁU JEDNOCZEŚNIE SZEF WYDZIAŁU | płk | 29-06-1981 | 04-06-1984 |