Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Stanisław
Nazwisko: Bieniek
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 16-04-1921
Imię ojca: Józef
Imię matki: Ludwika
Nazwisko: Bieniek
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 16-04-1921
Imię ojca: Józef
Imię matki: Ludwika
Skierowany do służby przez Komitet Wojewódzki PPR w Krakowie. Według informacji zawartej w charakterystyce z 12.02.1953 funkcjonariusz od 1.01.1953 pełnił obowiązki kierownika Sekcji I Wydziału IV WUBP w Krakowie.
Kursy i szkolenia:
W okresie od 22.04.1947 do 30.06.1947 XII kurs Wojewódzkiej Szkoły PPR w Krakowie. Od 16.07.1949 do 16.12.1949 XV kurs Szkoły Specjalnej przy WUBP w Krakowie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA III | MŁODSZY REFERENT | 20-08-1948 |
|
|||||||||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA III | REFERENT | 15-12-1949 | ||||||||||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA VIII | REFERENT | 01-07-1950 | ||||||||||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV, REFERAT DS. REFERATÓW OCHRONY | REFERENT | 01-01-1951 | ||||||||||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA I | REFERENT | 10-06-1951 | ||||||||||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV, REFERAT OCHRONY | STARSZY REFERENT RO PRZY WYTWÓRNI SYGNAŁÓW KOLEJOWYCH | 01-12-1951 | ||||||||||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ IX, SEKCJA V | KIEROWNIK | 01-04-1953 | ||||||||||||||
WUBP | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA V | KIEROWNIK | ppor. | 01-04-1954 | 28-02-1955 |