Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Piotr
Nazwisko: Rawicki
Miejsce urodzenia: Godów
Data urodzenia: 20-10-1943
Imię ojca: Ernest
Imię matki: Weronika
Nazwisko: Rawicki
Miejsce urodzenia: Godów
Data urodzenia: 20-10-1943
Imię ojca: Ernest
Imię matki: Weronika
Od 09.12.1964 r. w PZPR.
Pełnił funkcję członka Egzekutywy i Plenum Komitetu Gminnego PZPR w Suszcu.
01.09.1980-24.01.1981 uczęszczał na kurs partyjny do Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej przy Komitecie Wojewódzkim PZPR w Katowicach.
Źródło: AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, teczka osobowa 2924, karta osobowa.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instruktor | brak danych | Komitet Miejski | Rybnik | PZPR | 01-02-1979 | 31-12-1981 | AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, teczka osobowa 2924, karta osobowa. |
Starszy Instruktor | brak danych | Komitet Miejski | Rybnik | PZPR | 01-01-1982 | 31-12-1987 | AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, teczka osobowa 2924, karta osobowa. |
I Sekretarz | Komitet Gminny | Suszec | PZPR | 01-01-1988 | 30-04-1990 | AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, teczka osobowa 2924, karta osobowa. |