Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Bis
Miejsce urodzenia: Trzydnik Mały
Data urodzenia: 25-10-1925
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki: Leeontyna
Od 25.04.1946 zawodowa służba wojskowa. W okresie od 21.04.1951 do 6.03.1953 obsługiwał kontrwywiadowczo 43 Pułk Piechoty w Biedrusku 12 Dywizji Piechoty w Szczecinie. Od 6.03.1953 do 30.09.1954 obsługiwał kontrwywiadowczo 5 Mazurski Pułk Saperów 12 Dywizji Piechoty w Szczecinie. Od 11.06.1977 do 14.12.1977 zastępca komendanta Polskiego Szpitala Doraźnych Sil Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie.
Od 1.10.1960 do 22.06.1961 kurs doskonalenia oficerów kontrwywiadu w Ośrodku Szkolenia WSW w Mińsku Mazowieckim. Od 1.10.1962 do 27.06.1963 wyższy kurs doskonalenia oficerów WSW przy Wojskowej Akademii Politycznej. Od 4.01.1973 do 28.02.1973 kurs kierowniczej kadry organów WSW.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSI | WESOŁA | BRAK DANYCH | SŁUCHACZ | 23-03-1949 |
|
|||||||
GZI MON | BYDGOSZCZ | OKRĘGOWY ZARZĄD INFORMACJI NR II | PRAKTYKANT | 01-02-1951 | ||||||||
GZI MON | BYDGOSZCZ | OKRĘGOWY ZARZĄD INFORMACJI NR II, WYDZIAŁ INFORMACJI 12 DYWIZJI PIECHOTY W SZCZECINIE | OFICER INFORMACJI | 21-04-1951 | ||||||||
GZI MON | BYDGOSZCZ | OKRĘGOWY ZARZĄD INFORMACJI NR II, WYDZIAŁ INFORMACJI 12 DYWIZJI PIECHOTY W SZCZECINIE | STARSZY OFICER INFORMACJI | 06-03-1953 | ||||||||
GZI MON | BYDGOSZCZ | ZARZĄD INFORMACJI POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO, WYDZIAŁ II | STARSZY OFICER INFORMACJI | 30-09-1954 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ WSW BYDGOSZCZ | STARSZY POMOCNIK SZEFA DS. KONTRWYWIADU | 29-01-1957 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ I | STARSZY POMOCNIK SZEFA | 22-04-1959 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ WSW KOSZALIN | ZASTĘPCA SZEFA DS. KONTRWYWIADU | 30-08-1960 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ WSW 8 DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ W KOSZALINIE | ZASTĘPCA SZEFA DS. KONTRWYWIADU | 09-11-1961 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ WSW KOSZALIN | ZASTĘPCA SZEFA DS. KONTRWYWIADU | 27-07-1962 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ WSW ŁÓDŹ, WYDZIAŁ I | ZASTĘPCA SZEFA ODDZIAŁU JEDNOCZEŚNIE SZEF WYDZIAŁU | 17-03-1966 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ WSW ŁÓDŹ | ZASTĘPCA SZEFA | 21-06-1967 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | DO DYSPOZYCJI | płk | 11-01-1982 | 07-06-1982 |