Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Doniewicz
Nazwisko rodowe: Donica
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 03-05-1922
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Cecylia
Nazwisko: Doniewicz
Nazwisko rodowe: Donica
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 03-05-1922
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Cecylia
Członek BCh (1943-45, na terenie pow. miechowskiego; dowódca drużyny/plutonu; pseud. "Sęp"). W okresie 12.04.1945-01.06.1947 służba zasadnicza w KBW. W okresie 14.12.1954-30.12.1972 służba w WP/MO (ppłk). W 1951 zmienił urzędowo nazwisko z "Donica" na "Doniewicz".
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBW | KATOWICE | 7 SAMODZIELNY BATALION OPERACYJNY KBW | OFICER BRONI | 01-06-1947 |
|
|||||||
KBW | KATOWICE | 6 PUŁK | TECHNIK UZBROJENIA | 17-11-1947 | ||||||||
KBW | WARSZAWA | SZTAB, ODDZIAŁ ARTYLERII | PIROTECHNIK ARTYLERII | 10-02-1948 | ||||||||
KBW | WARSZAWA | SZTAB, ODDZIAŁ ARTYLERII | POMOCNIK SZEFA SZTABU DS. REMONTU | 02-04-1948 | ||||||||
KBW | WARSZAWA | SZTAB, ODDZIAŁ ARTYLERII, WYDZIAŁ UZBROJENIA | STARSZY REFERENT | 22-12-1948 | ||||||||
KBW | WARSZAWA | SZEFOSTWO UZBROJENIA I BRONI PANCERNEJ, WYDZIAŁ UZBROJENIA | REFERENT DS. PLANOWANIA | 10-07-1949 | ||||||||
KBW | WARSZAWA | DOWÓDZTWO ARTYLERII I BRONI PANCERNEJ, WYDZIAŁ UZBROJENIA I AMUNICJI | STARSZY POMOCNIK DS. REMONTU | kpt. | 01-05-1952 | 14-12-1954 |