Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Zalaski
Data urodzenia: 10-05-1918
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Katarzyna
Według karty ewidencyujnej na stanowisko kuriera Poczty Specjalnej PUBP Lipiany został przyjęty 27.05.1947. Według karty ewidencyjnej 01.01.1956 został mianowany na stanowisko referenta ds. gospodarczych Wydziału "B" WUd/sBP Szczecin. Według karty ewidencyjnej na stanowisko referenta gospodarczego Wydziału "B" WUd/sBP Szczecin został mianowany 01.04.1956.
Kursy i szkolenia:
10.02.1951 ukończył XV Kurs Specjalny w S przy WUBP Szczecin. 05.11.1958 - 01.04.1961 słuchacz Szkolenia Wojskowego w Departamencie Kadr i Szkolenia MSW Warszawa.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | LIPIANY | POCZTA SPECJALNA | KURIER | - | 17-05-1947 |
|
||||||
PUBP | LIPIANY | ARESZT | WARTOWNIK | - | 01-06-1948 | |||||||
PUBP | PYRZYCE | BRAK DANYCH | MŁODSZY REFERENT ŚLEDCZY | - | 15-02-1951 | |||||||
WUBP | SZCZECIN | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 01-05-1952 | ||||||||
PUBP | PYRZYCE | KIEROWNICTWO | REFERENT | - | 01-06-1952 | |||||||
PUBP | PYRZYCE | REFERENCI TERENOWI(GMINNI) | REFERENT NA GMINĘ SADÓW | - | 01-06-1953 | |||||||
WUBP | SZCZECIN | WYDZIAŁ "A", SEKCJA I | WYWIADOWCA | - | 01-10-1954 | |||||||
WUdsBP | SZCZECIN | WYDZIAŁ "B", SEKCJA I | WYWIADOWCA | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | SZCZECIN | WYDZIAŁ "B" | REFERENT GOSPODARCZY | - | 01-01-1956 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "B" | REFERENT GOSPODARCZY | 01-01-1957 | ||||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "B", SEKCJA VIII | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-04-1961 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "B", SEKCJA TECHNIKI OPERACYJNEJ | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | ppor. | 15-10-1961 | 15-01-1965 |