Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Alfons
Nazwisko: Błaszkiewicz
Miejsce urodzenia: Sobokleszcz
Data urodzenia: 06-07-1921
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anastazja
Nazwisko: Błaszkiewicz
Miejsce urodzenia: Sobokleszcz
Data urodzenia: 06-07-1921
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anastazja
Członek PPR, następnie PZPR. Absolwent Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu. W latach 1975-1981 naczelnik miasta Płońska oraz Miasta i Gminy w Płońsku.
Źródła: AP m.st. Warszawy: 1779/12, k. 1-18, 1783/2, k. 452-453.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Członek | Egzekutywa | Komitet Miejski | Płońsk | PZPR | 26-01-1973 | 24-05-1976 | AP m.st. Warszawy 1783/14, k. 20 (pierwsza wzmianka); data końcowa oznacza koniec kadencji |
Członek | Komitet Wojewódzki | Ciechanów | PZPR | 05-06-1975 | 3-11-1975 | AP m. st. Warszawy 1779/12, k. 1-18; data końcowa oznacza koniec kadencji | |
Członek | Egzekutywa | Komitet Miejsko-Gminny | Płońsk | PZPR | 26-11-1977 | 30-05-1981 | AP m.st. Warszawy 1783/1, k. 217; data końcowa oznacza koniec kadencji |