Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Bończoszek
Miejsce urodzenia: LUBLIN
Data urodzenia: 25-09-1931
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina
W okresie 1.05.1962-1.11.1967 oprócz pracy w grupie VI realizował także zadania na rzecz pionu XI Departamentu II MSW. ///
W okresie 10.07.-11.09.1987 oddelegowany służbowo do pracy paszportowo-wizowej w Wydziale Konsularnym Ambasady PRL w Bonn z siedzibą w Kolonii. ///
W okresie 17.09.1962-25.02.1963 przeszkolenie w zakresie prowadzenia niektórych czynności dochodzeniowych w KWMO w Lublinie; 12.11.1962-21.12.1963 przeszkolenie zawodowe dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Departamencie Kadr i Szkolenia MSW w Warszawie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUdsBP | LUBLIN | WYDZIAŁ IV SEKCJA VII | REFERENT | - | 29-11-1955 |
|
||||||
WUdsBP | LUBLIN | WYDZIAŁ IV SEKCJA V | REFERENT | - | 01-02-1956 | |||||||
WUdsBP | LUBLIN | WYDZIAŁ IV, SEKCJA V | OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1956 | |||||||
RSO KdsBP | CZERWIEŃSK | SZKOŁA NR 4 | SŁUCHACZ | - | 01-09-1956 | |||||||
WUdsBP | LUBLIN | BRAK | DO DYSPOZYCJI KIEROWNIKA | - | 08-10-1956 | |||||||
KW MO | LUBLIN | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 27-11-1956 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ III | OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ III, GRUPA IV | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1959 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ II, GRUPA VI | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-05-1962 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ II, GRUPA VI | INSPEKTOR | - | 01-04-1967 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ II, GRUPA I | KIEROWNIK GRUPY | - | 01-11-1967 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ II | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-07-1973 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ PASZPORTÓW | NACZELNIK | - | 01-10-1978 | |||||||
WUSW | LUBLIN | WYDZIAŁ PASZPORTÓW | NACZELNIK | płk | 14-07-1983 | 03-04-1990 |