Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Czesław
Nazwisko: Krystaszek
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 19-02-1924
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Franciszka
Nazwisko: Krystaszek
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 19-02-1924
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Franciszka
Z dniem 1.01.1955 został przekazany do dyspozycji Komitetu Centralnego PZPR, w związku ze zmianami organizacyjnymi w pionie ochrony rządu. W okresie od 1.03.1964 do 31.08.1977 służba w Biurze Ochrony Rządu MSW, ostatni stopień porucznik.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT OCHRONY RZĄDU, WYDZIAŁ TRANSPORTOWY | AKUMULATOROWY | 15-01-1950 |
|
|||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT OCHRONY RZĄDU, WYDZIAŁ TRANSPORTOWY | DYSPOZYTOR | 01-04-1950 | ||||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT OCHRONY RZĄDU, WYDZIAŁ TRANSPORTOWY, STACJA OBSŁUGI | ŚLUSARZ | 01-03-1952 | ||||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT OCHRONY RZĄDU, WYDZIAŁ VIII, STACJA OBSŁUGI | ŚLUSARZ | 15-04-1953 | ||||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT OCHRONY RZĄDU, WYDZIAŁ VI, KOMENDANTURA I | OFICER KONTROLI PRZEPUSTEK | kpr. | 01-05-1954 | 31-12-1954 |