Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Włodzimierz
Nazwisko: Olszewski
Miejsce urodzenia: ROGAWKA
Data urodzenia: 28-10-1945
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Nazwisko: Olszewski
Miejsce urodzenia: ROGAWKA
Data urodzenia: 28-10-1945
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Wg karty ewidencyjnej, w okresie 01.06.1971-01.07.1972 referent Grupy Paszportów i Dowodów Osobistych Referatu ds. Służby Bezpieczeństwa KPMO w Hajnówce z miejscem pracy w KPMO w Siemiatyczach.
W okresie 9.10.1972-6.08.1975 studia w WSO MSW w Legionowie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | HAJNÓWKA | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA PASZPORTÓW I DOWODÓW OSOBISTYCH | REFERENT | - | 01-06-1971 |
|
||||||
KP MO | SIEMIATYCZE | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA PASZPORTÓW I DOWODÓW OSOBISTYCH | REFERENT | - | 01-07-1971 | |||||||
KW MO | ŁOMŻA | BRAK | DO DYSPOZYCJI | - | 07-08-1975 | |||||||
KW MO | ŁOMŻA | WYDZIAŁ III | STARSZY INSPEKTOR | - | 15-08-1975 | |||||||
KW MO | ŁOMŻA | WYDZIAŁ III | KIEROWNIK SEKCJI | - | 01-05-1976 | |||||||
KW MO | ŁOMŻA | WYDZIAŁ PASZPORTÓW | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-02-1978 | |||||||
KW MO | ŁOMŻA | WYDZIAŁ III | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-05-1983 | |||||||
WUSW | ŁOMŻA | WYDZIAŁ INSPEKCJI, ZESPÓŁ STANOWISK SAMODZIELNYCH | STARSZY INSPEKTOR DO SPRAW SPECJALNYCH | mjr | 16-11-1987 | 15-04-1990 |