Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Bronisław
Nazwisko: Lizut
Miejsce urodzenia: BARCINO
Data urodzenia: 29-12-1935
Imię ojca: Michał
Imię matki: Maria
Nazwisko: Lizut
Miejsce urodzenia: BARCINO
Data urodzenia: 29-12-1935
Imię ojca: Michał
Imię matki: Maria
W latach 1986-1989 delegowany do Grupy Operacyjnej Departamentu II do Biura Zastępcy Stałego Przedstawiciela PRL w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (jednocześnie pracował na etacie niejawnym na rzecz Grupy "Wisła").
W okresie 10.09.1962-24.07.1963 Szkoła Oficerska nr 1 w CW MSW w Legionowie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ II | OFICER OPERACYJNY | - | 01-12-1960 |
|
||||||
KW MO | RZESZÓW | BRAK | DO DYSPOZYCJI ZASTEPCY KOMENDANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA | - | 25-07-1963 | |||||||
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ II, GRUPA II | OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1964 | |||||||
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ II, GRUPA II | INSPEKTOR | - | 01-04-1967 | |||||||
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ II, GRUPA I | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-07-1970 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT II, WYDZIAŁ II | INSPEKTOR | - | 01-10-1973 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT II, WYDZIAŁ VIII | INSPEKTOR | - | 15-06-1977 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT II, WYDZIAŁ II | STARSZY INSPEKTOR | ppłk | 01-09-1980 | 15-03-1990 |