Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Ryszard Stanisław
Nazwisko: Gratys
Miejsce urodzenia: ZGIERZ
Data urodzenia: 03-04-1933
Imię ojca: Józef
Imię matki: Aniela
Nazwisko: Gratys
Miejsce urodzenia: ZGIERZ
Data urodzenia: 03-04-1933
Imię ojca: Józef
Imię matki: Aniela
W okresie 1620.11.1959 kurs po linii Wydziału III Departamentu II w Ośrodku Szkolenia Kadr MSW w Warszawie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS MBP | CZERWIEŃSK | BRAK DANYCH | SŁUCHACZ | - | 01-08-1953 |
|
||||||
WUBP | ŁÓDŹ | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 27-07-1954 | |||||||
WUBP | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ IV, SEKCJA IV | REFERENT | - | 01-08-1954 | |||||||
WUdsBP | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ IV, SEKCJA I | REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ IV, SEKCJA V | REFERENT | - | 01-03-1956 | |||||||
WUdsBP | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ IV, SEKCJA V | OFICER OPERACYJNY | ppor. | 01-04-1956 | 10-12-1956 | ||||||
KMOm | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ II | OFICER OPERACYJNY | - | 27-01-1959 | |||||||
KMOm | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ II | OFICER SPRAWOZDAWCZY | - | 01-08-1961 | |||||||
KMOm | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ "W" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-08-1962 | |||||||
KMOm | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ "W" | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-08-1963 | |||||||
KMOm | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ III | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-02-1967 | |||||||
KM MO | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ III | INSPEKTOR | - | 01-04-1967 | |||||||
KM MO | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ III | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-08-1970 | |||||||
KM MO | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ IV | KIEROWNIK GRUPY | - | 01-06-1973 | |||||||
KM MO | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ IV | KIEROWNIK SEKCJI | - | 01-06-1975 | |||||||
KW MO | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ IV | KIEROWNIK SEKCJI | - | 01-02-1977 | |||||||
WUSW | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ IV | KIEROWNIK SEKCJI | - | 01-08-1983 | |||||||
WUSW | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ VI | STARSZY INSPEKTOR | kpt. | 15-03-1985 | 15-03-1989 |