Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Roman
Nazwisko: Ostrowski
Miejsce urodzenia: STAJNE
Data urodzenia: 07-06-1927
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Maria
Nazwisko: Ostrowski
Miejsce urodzenia: STAJNE
Data urodzenia: 07-06-1927
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Maria
W okresie od 10.11.1958 do 15.12.1960 szkolenie wojskowe zorganizowanego przez Departament Kadr i Szkolenia MSW. Od 17.05.1962 do 9.06.1962 kurs w zakresie czynności dochodzeniowych.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | CHEŁM | ODDZIAŁ KOLEJOWEJ EKSPOZYTURY | REFERENT | - | 01-11-1946 |
|
||||||
PUBP | CHEŁM | REFERAT III | REFERENT | - | 01-10-1947 | |||||||
PUBP | HRUBIESZÓW | REFERAT III | REFERENT | - | 01-02-1949 | |||||||
PUBP | TOMASZÓW LUBELSKI | REFERAT III | REFERENT | - | 23-11-1950 | |||||||
PUBP | RADZYŃ PODLASKI | REFERAT KOMUNIKACYJNY | REFERENT | - | 15-11-1951 | |||||||
PUBP | ZAMOŚĆ | SEKCJA VIII | STARSZY REFERENT | - | 01-05-1952 | |||||||
PUBP | ŁUKÓW | SEKCJA VIII | STARSZY REFERENT | - | 01-06-1952 | |||||||
WUBP | LUBLIN | WYDZIAŁ VIII, SEKCJA I | REFERENT | - | 01-06-1954 | |||||||
WUBP | LUBLIN | WYDZIAŁ VIII, SEKCJA III | STARSZY REFERENT | - | 01-08-1954 | |||||||
WUdsBP | LUBLIN | WYDZIAŁ V, SEKCJA III | STARSZY REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | LUBLIN | WYDZIAŁ V, SEKCJA III | OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1956 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ III | OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1957 | |||||||
CW MSW | LEGIONOWO | ROCZNA SZKOŁA OFICERÓW OPERACYJNYCH | SŁUCHACZ | - | 01-09-1957 | |||||||
KW MO | LUBLIN | DO DYSPOZYCJI | - | 23-07-1958 | ||||||||
KP MO | LUBLIN | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | OFICER OPERACYJNY | - | 22-08-1958 | |||||||
KP MO | LUBLIN | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-07-1964 | |||||||
KP MO | LUBLIN | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 01-04-1967 | |||||||
KP MO | LUBLIN | P.O. I ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | - | 09-01-1968 | ||||||||
KP MO | LUBLIN | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 01-04-1968 | |||||||
KP MO | LUBLIN | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | STARSZY INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 16-04-1969 | |||||||
KP MO | LUBLIN | P.O. I ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTW | - | 01-11-1974 | ||||||||
KP MO | LUBLIN | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | STARSZY INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 16-12-1974 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ III, SEKCJA VI | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-06-1975 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ III, SEKCJA VI | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-02-1979 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ V, SEKCJA VI | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-12-1981 | |||||||
WUSW | LUBLIN | WYDZIAŁ V, SEKCJA VI | STARSZY INSPEKTOR | mjr | 14-07-1983 | 30-11-1987 |