Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Jerzy Włodzimierz
Nazwisko: Łuczak
Miejsce urodzenia: WŁOCŁAWEK
Data urodzenia: 05-06-1926
Imię ojca: Józef
Imię matki: Eugenia
Nazwisko: Łuczak
Miejsce urodzenia: WŁOCŁAWEK
Data urodzenia: 05-06-1926
Imię ojca: Józef
Imię matki: Eugenia
W okresie 01.11.1972-30.06.1976 oddelegowany do pracy w Grupie Operacyjnej w Lipsku w NRD.
11.10.1947 ukończył kurs niższych funkcjonariuszy straży więziennej w Centrum Wyszkolenia MBP w Legionowie. W okresie 17.09.1962-25.02.1963 przeszkolenie w zakresie prowadzenia niektórych czynności dochodzeniowych w KW MO w Lublinie. W okresie 07.01.-22.03.1969 kurs doskonalenia kadr kierowniczych w Departamencie Szkolenia i Wydawnictw MSW w Warszawie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP | MILĘCIN | KOMPANIA OCHRONY | STRAŻNIK | - | 22-02-1946 |
|
||||||
W | FORDON | BRAK DANYCH | STARSZY STRAŻNIK | - | 01-02-1947 | |||||||
W | KRASNYSTAW | DZIAŁ SPECJALNY | KIEROWNIK | - | 01-01-1948 | |||||||
W | LUBLIN | DZIAŁ SPECJALNY | KIEROWNIK | - | 01-11-1948 | |||||||
W | LUBLIN | OCHRONA | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-09-1953 | |||||||
WUBP | LUBLIN | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 15-03-1954 | |||||||
WUBP | LUBLIN | SAMODZIELNA SEKCJA DS. KULTURY I OŚWIATY | STARSZY REFERENT | - | 01-05-1954 | |||||||
WUdsBP | LUBLIN | WYDZIAŁ IX, SEKCJA II | STARSZY REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | LUBLIN | SAMODZIELNA SEKCJA "W" | STARSZY REFERENT | - | 01-01-1956 | |||||||
WUdsBP | LUBLIN | SAMODZIELNA SEKCJA "W" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-04-1956 | |||||||
KW MO | LUBLIN | SAMODZIELNA SEKCJA "W" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-01-1957 | |||||||
CW MSW | LEGIONOWO | DWULETNIA SZKOŁA STARSZYCH OFICERÓW OPERACYJNYCH | SŁUCHACZ | - | 01-09-1957 | |||||||
KW MO | LUBLIN | SAMODZIELNA SEKCJA "W" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 24-07-1959 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ "W" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-09-1961 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ III, GRUPA IV | OFICER OPERACYJNY | - | 01-05-1962 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ III, GRUPA IV | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1964 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ III, GRUPA IV | KIEROWNIK GRUPY | - | 01-03-1967 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ III | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-07-1968 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BRAK | DO DYSPOZYCJI DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR | - | 01-11-1972 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BRAK | INSPEKTOR (ETAT NIEJAWNY | - | 01-11-1972 | |||||||
KW MO | LUBLIN | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 30-06-1976 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ PASZPORTÓW | ZASTĘPCA NACZELNIKA | ppłk | 01-07-1976 | 16-10-1977 |