Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Edmund
Nazwisko: Dziewierski
Miejsce urodzenia: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Data urodzenia: 24-02-1922
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Apolonia
Nazwisko: Dziewierski
Miejsce urodzenia: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Data urodzenia: 24-02-1922
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Apolonia
W okresie 30.11.1962-16.12.1963 przeszkolenie zawodowe w Szkole Oficerskiej Służby Bezpieczeństwa MSW w Warszawie; 18.09.1968-14.12.1968 kurs doskonalenia kadr kierowniczych Służby Bezpieczeństwa MSW w Warszawie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | SEKCJA IV | REFERENT | - | 15-04-1953 |
|
||||||
PUBP | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | SEKCJA V | REFERENT | - | 15-09-1953 | |||||||
PUdsBP | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | REFERAT III | REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
PUdsBP | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | SEKCJA III | OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1956 | |||||||
KP MO | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1957 | |||||||
KP MO | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-03-1960 | |||||||
KP MO | PAJĘCZNO | BRAK | I ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | - | 01-04-1967 | |||||||
KW MO | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ III | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-03-1972 | |||||||
KW MO | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ III, GRUPA OPERACYJNA | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-01-1973 | |||||||
KW MO | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ III, GRUPA OPERACYJNA | KIEROWNIK | - | 01-11-1974 | |||||||
KW MO | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 01-06-1975 | |||||||
KW MO | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | WYDZIAŁ "B" | ZASTĘPCA NACZELNIKA P.O. NACZELNIKA | - | 01-06-1975 | |||||||
KW MO | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | WYDZIAŁ "B" | NACZELNIK | ppłk | 01-02-1976 | 30-06-1980 |