Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Koprowski
Miejsce urodzenia: Włocławek
Data urodzenia: 18-08-1926
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna
urodzony/a 18- 08-1926 Włocławek
Imiona rodziców: Józef Maria
W okresie od maja 1953 do listopada 1956 szyfrant w Poselstwie PRL w Buenos Aires (Argentyna). Od 14.01.1961 do 31.10.1962 szyfrant w Ambasadzie PRL w Akrze (Ghana). Od 15.11.1967 do 20.11.1967 oddelegowany do Ambasady PRL w Kopenhadze dla zapewnienia sprawnej łączności na czas wizyty Ministra Spraw Zagranicznych PRL - Adama Rapackiego w tym kraju. Od 28.09.1968 do 19.12.1970 szyfrant w Ambasadzie PRL w Addis Abebie (Etiopia). Od 9.07.1974 do 4.06.1975 szyfrant w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli Państw Neutralnych w Wietnamie, w ramach oddelegowania do MSZ.
Kursy i szkolenia:
Od 18.09.1951 do 1.06.1952 kurs szyfrantów-fotografów w CW MBP w Legionowie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | BYDGOSZCZ | PLUTON OCHRONY | WARTOWNIK | 09-10-1945 |
|
|||||||
WUBP | BYDGOSZCZ | POCZTA SPECJALNA | KURIER | 30-01-1946 | ||||||||
WUBP | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ II, POCZTA SPECJALNA | EKSPEDYTOR | 01-11-1947 | ||||||||
WUBP | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ II, POCZTA SPECJALNA | RACHMISTRZ | 10-01-1948 | ||||||||
WUBP | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ II, SEKCJA I | MŁODSZY REFERENT | 20-05-1948 | ||||||||
WUBP | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ II, SEKCJA I | REFERENT | 01-04-1951 | ||||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT VII | SZYFRANT | 15-05-1953 | ||||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT I | REFERENT-SZYFRANT | 01-04-1955 | ||||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT I | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | 01-04-1956 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | 01-12-1956 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", WYDZIAŁ I, SEKCJA II | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | 01-01-1957 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", SAMODZIELNA SEKCJA "A" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | 01-01-1958 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", SAMODZIELNA SEKCJA "A", GRUPA "Z" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | 14-01-1961 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", SAMODZIELNA SEKCJA "A" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | 31-10-1962 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", WYDZIAŁ IV, SEKCJA I | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | 01-02-1965 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", WYDZIAŁ IV, SEKCJA I | OFICER | 01-04-1967 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", WYDZIAŁ IV | OFICER | 15-05-1968 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", GRUPA "Z" | OFICER | 28-09-1968 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", WYDZIAŁ I, SEKCJA IV | OFICER | 19-12-1970 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", WYDZIAŁ IV | OFICER | 01-11-1971 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", SAMODZIELNA SEKCJA "S" | OFICER | 01-07-1972 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", SAMODZIELNA SEKCJA "S" | STARSZY REFERENT TECHNIKI OPERACYJNEJ | 01-01-1975 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", SAMODZIELNA SEKCJA "S" | INSPEKTOR | kpt. | 01-09-1977 | 20-10-1977 |