Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Franciszek
Nazwisko: Dalszewski
Miejsce urodzenia: Wiata
Data urodzenia: 02-06-1926
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Maria
Nazwisko: Dalszewski
Miejsce urodzenia: Wiata
Data urodzenia: 02-06-1926
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Maria
Kursy i szkolenia:
W okresie od 20.09.1952 do 01.08.1953 słuchacz Centralnej Szkoły Partyjnej PZPR w Warszawie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPARTAMENT WOP | GLIWICE | KATOWICKI ODDZIAŁ WOP NR 10, 44 KOMENDA ODCINKA W USTRONIU, 202 STRAŻNICA NA STOŻKU | SZEF | brak danych | 01-01-1947 | 30-04-1947 |
|
|||||
DEPARTAMENT WOP | GLIWICE | KATOWICKI ODDZIAŁ WOP NR 10, 44 KOMENDA ODCINKA W USTRONIU, 203 STRAŻNICA W POLANIE | SZEF | 30-10-1947 | ||||||||
OS WOP | KĘTRZYN | BRAK DANYCH | PODCHORĄŻY | 30-01-1950 | ||||||||
DOWÓDZTWO WOP | SZCZECIN | 12 BRYGADA WOP, 125 BATALION WOP W MIĘDZYZDROJACH, 72 STRAŻNICA W WISEŁCE | ZASTĘPCA DOWÓDCY DS. POLITYCZNYCH | 15-12-1950 | ||||||||
DOWÓDZTWO WOP | SZCZECIN | 12 BRYGADA WOP, 124 BATALION WOP W POLICACH, SEKCJA POLITYCZNA | INSTRUKTOR PROPAGANDY I AGITACJI | 29-02-1952 | ||||||||
DOWÓDZTWO WOP | SZCZECIN | 12 BRYGADA WOP, 124 BATALION WOP W POLICACH, SEKCJA POLITYCZNA | SEKRETARZ POP | 01-06-1952 | ||||||||
DOWÓDZTWO WOP | KOSZALIN | 15 BRYGADA WOP, WYDZIAŁ POLITYCZNY | INSTRUKTOR PROPAGANDY I WYCHOWANIA POLITYCZNEGO | por. | 01-08-1953 | 13-12-1954 | ||||||
DOWÓDZTWO WOP | NOWY SĄCZ | 3 KARPACKA BRYGADA WOP, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W ŁYSEJ POLANIE | DOWÓDCA | 01-11-1960 | ||||||||
CW MSW | LEGIONOWO | ROCZNA OFICERSKA SZKOŁA OPERACYJNA NR 1 | SŁUCHACZ | 16-09-1962 | ||||||||
DOWÓDZTWO WOP | NOWY SĄCZ | 3 KARPACKA BRYGADA WOP, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W ŁYSEJ POLANIE | DOWÓDCA | 25-07-1963 | ||||||||
DOWÓDZTWO WOP | NOWY SĄCZ | 3 KARPACKA BRYGADA WOP, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W ŁYSEJ POLANIE | STARSZY KONTROLER-ZASTĘPCA DOWÓDCY | 15-05-1964 |
|
|||||||
DOWÓDZTWO WOP | NOWY SĄCZ | 3 KARPACKA BRYGADA WOP, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W ŁYSEJ POLANIE | ZASTĘPCA DOWÓDCY | 15-08-1964 | ||||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ KONTROLI RUCHU GRANICZNEGO, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W ŁYSEJ POLANIE | ZASTĘPCA KOMENDANTA | 15-10-1965 | ||||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ KONTROLI RUCHU GRANICZNEGO, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W ŁYSEJ POLANIE | KOMENDANT | 01-11-1967 |
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów | Stan zachowania | Uwagi |
---|---|---|
W dniu 19.01.1948 zwerbowany do współpracy z Zarząd Informacji KBW Warszawa w charakterze informatora, a następnie rezydenta o pseudonimie „Brygada” pod numerem rejestracyjnym. Teczka personalna i teczka pracy z dniem 14.03.1950 zostały zarchiwizowane w Wydziale II WUBP w Olsztynie. Ponownie został zwerbowany w dniu 06.09.1973 przez Wydział III Oddziału IV Szefostwa WSW Warszawa. Materiały archiwalne z dniem 25.11.1975 przesłano do Zarządu WSW JW MSW za numerem ewidencyjnym ZA-20911/13. | Karta EO-4/62 z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW; Karta E-04 z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW. |