Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Ciepak
Miejsce urodzenia: Zawiercie
Data urodzenia: 06-11-1956
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Krystyna
W okresie od 21.09.1981 do 30.09.1981 oraz od 1.11.1989 do 31.07.1990 służba poza organami bezpieczeństwa. We wrześniu 1982 oddelegowany do służby w ZOMO w Przemyślu na stanowisko dowódcy 3 Plutonu. Od 1.11.1989 do 31.07.1990 pozostawał w dyspozycji szefa WUSW w Katowicach.
Od 6.11.1979 do 26.11.1979 wstępny kurs dla funkcjonariuszy Służba Bezpieczeństwa w KW MO w Przemyślu. Od 11.09.1980 do 2.06.1981 Studium Podyplomowe ASW w Świdrze. Od 24.08.1981 do 20.09.1981 Studium Podyplomowe w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadowczych w Starych Kiejkutach.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW MO | PRZEMYŚL | WYDZIAŁ "T" | INSPEKTOR | 01-11-1979 |
|
|||||||
KW MO | PRZEMYŚL | WYDZIAŁ IV | INSPEKTOR | 15-11-1979 | ||||||||
KW MO | PRZEMYŚL | WYDZIAŁ IV | INSPEKTOR | 02-06-1981 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT I | MŁODSZY INSPEKTOR (ETAT NIEJAWNY) | 01-08-1981 | ||||||||
KW MO | PRZEMYŚL | WYDZIAŁ II | INSPEKTOR | 01-10-1981 | ||||||||
RUSW | ZAWIERCIE | GRUPA II | STARSZY INSPEKTOR | 16-08-1984 | ||||||||
RUSW | ZAWIERCIE | GRUPA PASZPORTÓW | INSPEKTOR | 16-09-1988 | ||||||||
RUSW | ZAWIERCIE | GRUPA VI | INSPEKTOR | por. | 01-08-1989 | 31-10-1989 |