Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Wiśniewski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 19-01-1926
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Aurelia
W 1947 r. w PPS, następnie w PZPR. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekonomiki Transportu, dyplom z dnia 12.10.1972 r. Do czasu wybuchu wojny uczył się w Warszawie, podczas okupacji zdał maturę na tajnych kompletach. Po zakończeniu wojny w Gdańsku gdzie pracował jako referent w Zarządzie Miejskim. W 1947 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie, jednocześnie pracował w Maklerskiej Spółdzielni Pracy [!] „Agmor”, następnie w Morskiej Agencji Polskich Linii Oceanicznych (PLO) w Gdyni. W 1954 r. został oddelegowany do pracy w Polskiej Misji Morskiej w Londynie, tam pracował najpierw jako rzeczoznawca radca, potem szef misji i dyr. naczelny spółki „Gal". Od 1963 r. w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, do 1968 r. dyr. Departamentu Traktatów, 6.05.1968 r. zatwierdzony na Radcę Handlowego Ambasady PRL w Londynie. W tym czasie ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, dyplom mgr. ekonomii z 22.12.1967 r. Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny PRL w Finlandii 6.06.1978 r. odwołany 20.10.1981 r.
Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 19082, s. 3, 4-7, 8, 14, 25.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podsekretarz Stanu | Ministerstwo Handlu Zagranicznego | Warszawa | 13-04-1973 | 10-04-1974 | Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 19082, s. 31, 33. | ||
Prezes | Polska Izba Handlu Zagranicznego | Warszawa | 08-05-1974 | 09-1978 | Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 19082, s. 34; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 238. |