Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Jasiak
Miejsce urodzenia: Graniczki
Data urodzenia: 01-06-1905
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Marianna
Członek PZPR od 15.12.1948. Radny GRN w Blizanowie - brak bliższych danych.
Przebieg kariery partyjnej:
Członek Komitetu Gromadzkiego PZPR w Blizanowie przed 03.12.1972 - brak bliższych danych.
Ad 3-6. W trakcie kadencji 07.11.1977-25.10.1979 zmieniono rangę Gminnej Komisji Kontroli Partyjnej na Zespół Kontroli Partyjnej - brak daty tej zmiany.
Źródła: AP Kalisz, KG PZPR w Blizanowie, 1 (protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1972-1977); Tamże, 2 (protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1979-1981).
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Członek | Komitet Gminny | Blizanów | PZPR | 03-12-1972 | 27-05-1981 | AP Kalisz, KG PZPR w Blizanowie, 1, k. 1 (protokół nr 1 zebrania wyborczego w dn. 03.12.1972), k. 65-67 (protokół Komisji Skrutacyjnej i spis członków Komitetu Gminnego wybranych podczas ogólnogminnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dn. 24.11.1974), k. 205, 207verte (protokół Komisji Skrutacyjnej i spis członków KG PZPR wybranych na konferencji sprawozdawczo-wyborczej w dn. 07.11.1977); Tamże, 2, k. 66-67 (protokół wyborów władz KG na konferencji w dn. 25.10.1979), k. 70-71 (spis członków KG wybranych na konferencji 25.10.1979), k. 131-132 (protokół wyborów władz KG na konferencji w dn. 27.05.1981 - brak w składzie delegatów.) | |
Członek | Egzekutywa | Komitet Gminny | Blizanów | PZPR | 24-11-1974 | 25-10-1979 | AP Kalisz, KG PZPR w Blizanowie, 1, k. 65-67 (protokół Komisji Skrutacyjnej i spis członków Egzekutywy wybranych w dn. 24.11.1974), k. 68-79 (protokół Konferencji Gminnej w dn. 23.10.1975), k. 212 (protokół pierwszego posiedzenia nowo wybranego KG PZPR na konferencji sprawozdawczo-wyborczej w dn. 07.11.1977); Tamże, 2, k. 82-83 (protokół pierwszego posiedzenia plenarnego KG w dn. 25.10.1979). |
Członek | Gminna Komisja Kontroli Partyjnej | Komitet Gminny | Blizanów | PZPR | 07-11-1977 | AP Kalisz, KG PZPR w Blizanowie, 1, k. 212-213 (protokół pierwszego posiedzenia nowo wybranego KG PZPR na konferencji sprawozdawczo-wyborczej w dn. 07.11.1977); Tamże, 2, k. 82-83 (protokół pierwszego posiedzenia plenarnego KG w dn. 25.10.1979). | |
Wiceprzewodniczący | Gminna Komisja Kontroli Partyjnej | Komitet Gminny | Blizanów | PZPR | 07-11-1977 | AP Kalisz, KG PZPR w Blizanowie, 1, k. 212-213 (protokół pierwszego posiedzenia nowo wybranego KG PZPR na konferencji sprawozdawczo-wyborczej w dn. 07.11.1977), k. 131-132 (protokół wyborów władz KG na konferencji w dn. 27.05.1981 - brak w składzie delegatów). | |
Wiceprzewodniczący | Zespół Kontroli Partyjnej | Komitet Gminny | Blizanów | PZPR | 25-10-1979 | 27-05-1981 | AP Kalisz, KG PZPR w Blizanowie, 2, k. 8-9 (skład Zespołu Kontroli Partyjnej wybrany na konferencji w dn. 25.10.1979), k. 82-83 (protokół pierwszego posiedzenia plenarnego KG w dn. 25.10.1979), k. 131-132 (protokół wyborów władz KG na konferencji w dn. 27.05.1981 - brak w składzie delegatów). |
Członek | Zespół Kontroli Partyjnej | Komitet Gminny | Blizanów | PZPR | 25-10-1979 | 27-05-1981 | AP Kalisz, KG PZPR w Blizanowie, 2, k. 8-9 (skład Zespołu Kontroli Partyjnej wybrany na konferencji w dn. 25.10.1979), k. 82-83 (protokół pierwszego posiedzenia plenarnego KG w dn. 25.10.1979). |