Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Marek
Nazwisko: Byzdra
Miejsce urodzenia: Zwoleń
Data urodzenia: 26-05-1959
Imię ojca: Józef
Imię matki: Eleonora
Nazwisko: Byzdra
Miejsce urodzenia: Zwoleń
Data urodzenia: 26-05-1959
Imię ojca: Józef
Imię matki: Eleonora
Członek ZSL od 05.05.1984. Radny GRN w Zdunach, przewodniczący Komisji Gospodarczej GRN, przewodniczący Klubu Radnych członków ZSL – brak bliższych danych. Od 01.06.1989 naczelnik Gminy w Zdunach.
Przebieg kariery partyjnej:
Ad. 2. Jednocześnie zatrudniony jako kierownik Biura GK ZSL w Zdunach - brak bliższych danych.
Źródła: Archiwum Zakładowe ZSL w Skierniewicach, zbiór nieopracowany, akta osobowe Marka Byzdry (nr akt 66).
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Członek | Koło | Maurzyce | ZSL | 1984 | Archiwum Zakładowe ZSL w Skierniewicach, zbiór nieopracowany, akta osobowe Marka Byzdry (nr akt 66) b.p. | ||
Sekretarz | Gminny Komitet | Zduny | ZSL | 15-03-1986 | 31-05-1989 | Archiwum Zakładowe ZSL w Skierniewicach, zbiór nieopracowany, akta osobowe Marka Byzdry (nr akt 66) b.p. |