Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Kościelniak
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 14-11-1940
Imię ojca: Karol
Imię matki: Genowefa
W PZPR od 15.06.1964. W latach 1954-1956 członek Związku Młodzieży Polskiej, 1958-1962 członek Związku Młodzieży Socjalistycznej. W 1978 ukończył Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu przy Komitecie Wojewódzkim PZPR w Siedlcach, od 1970 wykładowca szkolenia partyjnego, od 1978 lektor Komitetu Miejskiego PZPR w Siedlcach. Członek NSZZ „Solidarność”.
W okresie 01.08.1958-30.11.1961 zatrudniony w Dzierżoniowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie na stanowisku mistrz przędzalni, 12.02.1962-30.06.1962 mistrz rezerwowy w Łódzkiej Przędzalni Przemysłu Bawełnianego w Łodzi, od 02.07.1962 pracownik Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Karo” w Siedlcach na stanowiskach: mistrz przędzalni (do 31.07.1966), 01.08.1966-31.03.1967 inspektor produkcji, 01.04.1967-30.10.1969 dyspozytor zmianowy, 01.11.1969-30.04.1973 szef produkcji, 01.05.1973-30.09.1973 kierownik Działu Organizacji i Nadzoru Produkcji, 01.10.1973-31.12.1978 kierownik Wydziału Konfekcji, 01.01.1979-30.11.1980, kierownik zmianowy Wydziału Przędzalni, 01.12.1980-31.01.1981 kierownik oddziału przygotowawczego Wydziału Przędzalni. W okresie 01.02.1981-31.12.1981 zatrudniony w aparacie PZPR. Od 01.01.1982 ponownie zatrudniony w ZPDz „Karo” w Siedlcach na stanowisku szefa produkcji.
Źródła: AP Siedlce: KM PZPR w Siedlcach, 6, k. 120, KW PZPR w Siedlcach, 4302 (akta osobowe); Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Archiwum w Otwocku, Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Karo” w Siedlcach, Akta osobowe Bogdana Kościelniaka.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I Sekretarz | KZ przy Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Karo” | Siedlce | PZPR | 12-01-1981 | AP Siedlce, KW PZPR w Siedlcach, 4302 (akta osobowe) | ||
Członek | Komitet Miejski | Siedlce | PZPR | 25-05-1981 | 19-12-1983 | AP Siedlce, KM PZPR w Siedlcach, 6, k. 120; data zakończenia oznacza koniec kadencji | |
Członek | Egzekutywa | Komitet Miejski | Siedlce | PZPR | 26-05-1981 | 11-12-1981 | AP Siedlce, KM PZPR w Siedlcach: 6, k. 116, 46, k. 175 (ostatnia wzmianka) |
Sekretarz Ekonomiczny | Komitet Miejski | Siedlce | PZPR | 29-05-1981 | 30-11-1981 | AP Siedlce, KM PZPR w Siedlcach: 18, k. 49, 18, k. 132 | |
Członek | Miejska Komisja Kontroli Partyjnej | Komitet Miejski | Siedlce | PZPR | 19-12-1983 | 30-10-1986 | AP Siedlce, KM PZPR w Siedlcach, 8, k. 147; data zakończenia oznacza koniec kadencji |