Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Cholewa
Miejsce urodzenia: WIELICZKA
Data urodzenia: 25-05-1939
Imię ojca: Jan
Imię matki: Agata
W okresie 01.09.-30.11.1973 staż w Wydziale Śledczym KWMO w Krakowie. ///
Wg rozkazu specjalnego z 09.09.1966, otrzymał nagrodę pieniężną "za szczególny wysiłek w zorganizowanie aktywnej pracy operacyjnej w związku z zabezpieczeniem przed ewentualnością wrogich wystąpień i zakłóceń porządku publicznego w trakcie uroczystości milenijnych kościoła" (k. 76 akt osobowych). ///
W okresie 10.09.1962-24.07.1963 Roczna Oficerska Szkoła Operacyjna w CW MSW w Legionowie; 03-18.09.1985 kurs doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej pionu VI MSW w ASW w Warszawie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ III | OFICER OPERACYJNY | - | 15-12-1960 |
|
||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV | OFICER OPERACYJNY | - | 15-07-1962 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | BRAK | DO DYSPOZYCJI ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA | - | 25-07-1963 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV | OFICER OPERACYJNY | - | 15-08-1963 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV, GRUPA INSPEKTORÓW OPERACYJNYCH | INSPEKTOR | - | 01-04-1967 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV, GRUPA I | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-08-1970 | |||||||
KM MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-06-1975 | |||||||
KM MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA I "A" | KIEROWNIK SEKCJI | - | 01-09-1976 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV, KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 16-12-1981 | |||||||
WUSW | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV, KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-08-1983 | |||||||
WUSW | KRAKÓW | WYDZIAŁ VI, KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-01-1985 | |||||||
WUSW | KRAKÓW | WYDZIAŁ OCHRONY GOSPODARKI | KIEROWNIK SEKCJI | mjr | 01-11-1989 | 03-04-1990 |