Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Stanisław
Nazwisko: Rawicki
Miejsce urodzenia: Lubstówek
Data urodzenia: 25-02-1941
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Janina
Nazwisko: Rawicki
Miejsce urodzenia: Lubstówek
Data urodzenia: 25-02-1941
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Janina
Członek PZPR od 30.12.1960 r. Przewodniczący Rady Zakładowej GRN. W protokole sprawozdawczym z Konferencji z dn. 23.0.1972 r. widnieją dwie różne daty rozpoczęcia piastowania ww. funcji- są to: październik i listopad 1972 r. Wykluczony z KG na własną prośbę.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I Sekretarz | Komitet Gminny | Kozielice | PZPR | 23-11-1972 | 16-02-1973 | AP Szczecin, KG PZPR w Kozielicach, 911/1-2; ibid., 911/12. |