Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Piotr
Nazwisko: Jezienicki
Miejsce urodzenia: Brody
Data urodzenia: 22-10-1915
Kraj urodzenia: Ukraina
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Ewa
Nazwisko: Jezienicki
Miejsce urodzenia: Brody
Data urodzenia: 22-10-1915
Kraj urodzenia: Ukraina
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Ewa
Znany/a też jako:
Piotr Jezienicki
urodzony/a 22- 10-1915 Kołpin
Imiona rodziców: Piotr Ewa
urodzony/a 22- 10-1915 Kołpin
Imiona rodziców: Piotr Ewa
Brał udział w kampanii wrześniowej. Walczył na Pomorzu oraz w bitwie nad Bzurą. Ranny 18.09.1939 dostał sie do niewoli niemieckiej, w której przebywał do końca wojny.
W okresie od 14.12.1954 do 31.07.1955 służba w MO.
Kursy i szkolenia:
W 1949 trzytygodniowy kurs kierowników izb zatrzymań organizowany przez KW MO w Warszawie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | JAROSŁAW | BRAK DANYCH | MILICJANT | 17-05-1945 |
|
|||||||
KW MO | RZESZÓW | V KURS PRZESZKOLENIA SZEREGOWYCH MILICJI OBYWATELSKIEJ | KURSANT | 07-1945 | ||||||||
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ KRYMINALNY SŁUŻBY ŚLEDCZEJ | PRACOWNIK | 12-09-1945 | ||||||||
CW MO | SŁUPSK | KURS PRZEWODNIKÓW I TRESURY PSÓW SŁUŻBOWYCH | KURSANT | 11-07-1946 | ||||||||
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ SŁUŻBY ŚLEDCZEJ | BRYGADIER | 01-08-1946 | ||||||||
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ KRYMINALNY SŁUŻBY ŚLEDCZEJ, SEKCJA I | STARSZY REFERENT DS. KRADZIEŻY | 29-11-1946 | ||||||||
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ KRYMINALNY SŁUŻBY ŚLEDCZEJ | SEKRETARZ | 20-05-1947 | ||||||||
KW MO | RZESZÓW | IZBA ZATRZYMAŃ | KIEROWNIK | 15-02-1949 | ||||||||
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ II | REFERENT | 11-07-1950 | ||||||||
KP MO | LUBACZÓW | REFERAT II | STARSZY REFERENT | 01-07-1951 | ||||||||
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ II, SEKCJA I | REFERENT | 15-07-1952 | ||||||||
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ II, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | 15-12-1953 | ||||||||
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ II, GRUPA TERENOWA | STARSZY REFERENT | ppor. | 01-07-1954 | 14-12-1954 |